Commissioni e Giunte
12ª Commissione permanente
(Igiene e sanita')XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
Annuncio componenti: seduta n. 19 del 7 maggio 2013
Costituita
il 7 maggio 2013
Ufficio di Presidenza costituito il 7 maggio 2013
Rinnovo biennale il 21 gennaio 2016
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
DE BIASI Emilia Grazia |
PD |
Fino al 20 gennaio 2016
|
PD |
Dal 21 gennaio 2016
|
|
Vicepresidenti | ||
RIZZOTTI Maria |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Fino al 20 gennaio 2016
|
FI-PdL XVII |
Dal 21 gennaio 2016
|
|
ROMANI Maurizio |
Fino al 6 marzo 2014 M5S Dal 7 marzo 2014 Misto |
Fino al 20 gennaio 2016
|
Misto |
Dal 21 gennaio 2016
|
|
Segretari | ||
GRANAIOLA Manuela |
PD |
Fino al 20 gennaio 2016
|
Fino al 27 febbraio 2017 PD Dal 28 febbraio 2017 Art.1-MDP |
Dal 21 gennaio 2016
al 2 marzo 2017
|
|
FUCKSIA Serenella |
M5S |
Fino al 15 dicembre 2015
|
TAVERNA Paola |
M5S |
Dal 21 gennaio 2016
|
SILVESTRO Annalisa |
PD |
Dal 4 maggio 2017
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AIELLO Piero |
Fino al 14 novembre 2013 PdL Dal 15 novembre 2013 NCD, poi AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
ANITORI Fabiola |
Fino al 15 dicembre 2014 Misto Dal 16 dicembre 2014 AP (NCD-UDC) |
Membro
dal 25 luglio 2013
al 20 luglio 2016
|
BIANCO Amedeo |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
BIANCONI Laura |
Fino al 14 novembre 2013 GAL Dal 15 novembre 2013 NCD |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 23 novembre 2013
|
NCD, poi AP (NCD-UDC) |
Membro
dal 5 dicembre 2013
all'11 gennaio 2016
|
|
AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD |
Membro
dal 26 gennaio 2016
|
|
BISINELLA Patrizia |
Fino al 25 marzo 2015 LN-Aut Dal 26 marzo 2015 Misto |
Membro
dal 18 marzo 2015
al 7 aprile 2015
|
CALDEROLI Roberto |
LN-Aut |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 29 maggio 2013
|
CARIDI Antonio Stefano |
GAL (GS, PpI, FV, M), poi GAL (GS, PpI, FV, M, MBI), poi GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id) |
Membro
dal 5 agosto 2015
al 13 gennaio 2016
|
GAL-UDC |
Membro
dall'11 gennaio 2018
|
|
CATTANEO Elena |
Fino al 26 novembre 2013 Misto Dal 27 novembre 2013 Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 25 settembre 2013
|
DALLA ZUANNA Gianpiero |
Fino al 18 giugno 2014 SCpI Dal 19 giugno 2014 PD |
Membro
dal 16 dicembre 2013
al 20 ottobre 2014
|
In sostituzione
del Ministro Stefania GIANNINI. |
PD |
Membro
dall'11 marzo 2015
al 21 gennaio 2016
|
D'AMBROSIO LETTIERI Luigi |
PdL, poi
FI-PdL XVII fino al 29 maggio 2015 Dal 30 maggio 2015 CRi, poi CoR fino al 1 aprile 2017 Dal 2 aprile 2017 al 10 maggio 2017 Misto Dall'11 maggio 2017 GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI), poi GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E), poi GAL (DI, GS, MPL, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI, SA), poi GAL-UDC fino al 21 dicembre 2017 Dal 22 dicembre 2017 NcI |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
D'ANNA Vincenzo |
Fino al 19 novembre 2013 PdL Dal 20 novembre 2013 GAL, poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI), poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV), poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF), poi GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV) fino al 28 luglio 2015 Dal 29 luglio 2015 AL-A |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 30 luglio 2015
|
AL-A, poi AL-A (MpA), poi AL-A, poi ALA-SCCLP, poi ALA, poi ALA-PRI |
Membro
dall'11 gennaio 2016
|
|
DE BIASI Emilia Grazia |
PD |
Presidente
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
PD |
Presidente
dal 21 gennaio 2016
|
|
DE POLI Antonio |
SCpI, poi PI |
Membro
dal 7 maggio 2013
all'11 dicembre 2013
|
DI GIACOMO Ulisse |
FL (Id-PL, PLI) |
Membro
dal 29 maggio 2017
|
DIRINDIN Nerina |
Fino al 27 febbraio 2017 PD Dal 28 febbraio 2017 Art.1-MDP, poi Art.1-MDP-LeU |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
FATTORI Elena |
M5S |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 3 luglio 2013
|
FERRARA Mario |
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id), poi GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI), poi GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E), poi GAL (DI, GS, MPL, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI, SA), poi GAL-UDC |
Membro
dal 13 gennaio 2016
all'11 gennaio 2018
|
FLORIS Emilio |
FI-PdL XVII |
Membro
dal 28 novembre 2013
|
FUCKSIA Serenella |
M5S |
Segretario
dal 7 maggio 2013
al 15 dicembre 2015
|
GAETTI Luigi |
M5S |
Membro
dal 15 dicembre 2015
|
GIANNINI Stefania Sostituita da Gianpiero DALLA ZUANNA dall'11 marzo 2015 al 21 gennaio 2016. |
PD |
Membro
dall'11 marzo 2015
al 21 gennaio 2016
|
GRANAIOLA Manuela |
PD |
Segretario
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
Fino al 27 febbraio 2017 PD Dal 28 febbraio 2017 Art.1-MDP |
Segretario
dal 21 gennaio 2016
al 2 marzo 2017
|
|
LANIECE Albert |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI, poi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 2 dicembre 2013
|
MANASSERO Patrizia |
PD |
Membro
dal 6 marzo 2017
|
MARINO Ignazio |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
Dimissioni accettate il 22 maggio 2013 |
MATTESINI Donella |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
MATURANI Giuseppina |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
MONTI Mario |
Fino al 25 febbraio 2015 SCpI Dal 26 febbraio 2015 Misto |
Membro
dal 24 giugno 2014
al 3 marzo 2015
|
OLIVERO Andrea Sostituito da Lucio ROMANO dal 3 dicembre 2014 all'11 giugno 2015. |
Dal 3 dicembre 2014 Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 3 dicembre 2014
all'11 giugno 2015
|
Sostituito da
Lucio ROMANO
dal 24 settembre 2015 al 30 maggio 2017. |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 24 settembre 2015
al 30 maggio 2017
|
Sostituito da
Lucio ROMANO
dal 20 giugno 2017 al 22 marzo 2018. |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 20 giugno 2017
|
PADUA Venera |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
PETRAGLIA Alessia |
Misto |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 25 luglio 2013
|
RIZZOTTI Maria |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Vicepresidente
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
FI-PdL XVII |
Vicepresidente
dal 21 gennaio 2016
|
|
ROMANI Maurizio |
Fino al 6 marzo 2014 M5S Dal 7 marzo 2014 Misto |
Vicepresidente
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
Misto |
Vicepresidente
dal 21 gennaio 2016
|
|
ROMANO Lucio |
SCpI, poi PI |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 2 dicembre 2014
|
In sostituzione
del Vice ministro Andrea OLIVERO. |
Dal 3 dicembre 2014 Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 3 dicembre 2014
all'11 giugno 2015
|
In sostituzione
del Vice ministro Andrea OLIVERO. |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 24 settembre 2015
al 30 maggio 2017
|
In sostituzione
del Vice ministro Andrea OLIVERO. |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 20 giugno 2017
|
SCAVONE Antonio |
GAL, poi
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI), poi
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV), poi
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF), poi
GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV) fino al 28 luglio 2015 Dal 29 luglio 2015 AL-A, poi AL-A (MpA), poi AL-A, poi ALA-SCCLP |
Membro
dal 20 novembre 2014
all'11 luglio 2017
|
SCILIPOTI ISGRO' Domenico |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 15 aprile 2015
|
SILVESTRO Annalisa |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 3 maggio 2017
|
PD |
Segretario
dal 4 maggio 2017
|
|
SIMEONI Ivana |
Fino al 7 gennaio 2015 M5S Dall'8 gennaio 2015 Misto |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
SUSTA Gianluca |
SCpI |
Membro
dall'11 dicembre 2013
al 16 dicembre 2013
|
TAVERNA Paola |
M5S |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
M5S |
Segretario
dal 21 gennaio 2016
|
|
VALDINOSI Mara |
PD |
Membro
dal 20 ottobre 2014
al 16 gennaio 2015
|
VICECONTE Guido |
Fino al 14 novembre 2013 PdL Dal 15 novembre 2013 NCD, poi AP (NCD-UDC) |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 18 febbraio 2015
|
VOLPI Raffaele |
LN-Aut |
Membro
dal 29 maggio 2013
al 18 marzo 2015
|
LN-Aut |
Membro
dal 1 aprile 2015
|
|
ZUFFADA Sante |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 7 maggio 2013
|