Commissioni e Giunte
14ª Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
Costituita
l'8 ottobre 2003
Ufficio di Presidenza costituito il 9 ottobre 2003
Rinnovo biennale l'8 ottobre 2003
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
GRECO Mario |
FI |
|
Vicepresidenti | ||
GIRFATTI Antonio Franco |
FI |
|
MANZELLA Andrea |
DS-U |
|
Segretari | ||
BASILE Filadelfio Guido |
Fino al 27 aprile 2004 FI Dal 28 aprile 2004 al 5 maggio 2005 Misto Dal 6 maggio 2005 Mar-DL-U |
|
BEDIN Tino |
Mar-DL-U |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BASILE Filadelfio Guido |
FI |
Membro
fino all'8 ottobre 2003
|
Fino al 27 aprile 2004 FI Dal 28 aprile 2004 al 5 maggio 2005 Misto Dal 6 maggio 2005 Mar-DL-U |
Segretario
dal 9 ottobre 2003
|
|
BASSANINI Franco |
DS-U |
Membro
|
BEDIN Tino |
Mar-DL-U |
Membro
fino all'8 ottobre 2003
|
Mar-DL-U |
Segretario
dal 9 ottobre 2003
|
|
BIANCONI Laura |
FI |
Membro
fino al 15 ottobre 2003
|
BUDIN Milos |
DS-U |
Membro
dall'11 febbraio 2004
|
CAVALLARO Mario |
Mar-DL-U |
Membro
fino al 5 maggio 2005
|
CHIRILLI Francesco |
FI |
Membro
|
CICCANTI Amedeo |
UDC |
Membro
|
COLOMBO Emilio |
Misto |
Membro
fino all'11 aprile 2005
|
COVIELLO Romualdo Vittorio |
Mar-DL-U |
Membro
|
DELOGU Mariano |
AN |
Membro
|
DE ZULUETA Tana |
DS-U |
Membro
fino al 10 febbraio 2004
|
DONATI Anna |
Verdi-U, poi Verdi-Un |
Membro
|
FALOMI Antonio |
Misto |
Membro
dal 12 aprile 2005
|
FEDERICI Pasqualino Lorenzo |
FI |
Membro
dal 6 luglio 2005
|
FERRARA Mario |
FI |
Membro
dal 30 giugno 2004
al 14 settembre 2004
|
GIOVANELLI Fausto |
DS-U |
Membro
|
GIRFATTI Antonio Franco |
FI |
Membro
fino all'8 ottobre 2003
|
FI |
Vicepresidente
dal 9 ottobre 2003
|
|
GRECO Mario |
FI |
Membro
fino all'8 ottobre 2003
|
FI |
Presidente
dal 9 ottobre 2003
|
|
KOFLER Alois |
Aut |
Membro
|
LABELLARTE Gerardo |
Misto |
Membro
dal 17 maggio 2005
|
MAGNALBO' Luciano |
AN |
Membro
|
MANZELLA Andrea |
DS-U |
Membro
fino all'8 ottobre 2003
|
DS-U |
Vicepresidente
dal 9 ottobre 2003
|
|
MONTI Cesarino |
LP |
Membro
|
MORRA Carmelo |
FI |
Membro
|
MORSELLI Stefano |
AN |
Membro
|
NOCCO Giuseppe Onorato Benito |
FI |
Membro
dal 15 settembre 2004
|
PIZZINATO Antonio |
DS-U |
Membro
|
RIGHETTI Franco |
Misto |
Membro
fino al 12 maggio 2004
|
RUVOLO Giuseppe |
UDC |
Membro
|
SANZARELLO Sebastiano |
Fino al 27 aprile 2004 FI Dal 28 aprile 2004 al 13 luglio 2004 Misto Dal 14 luglio 2004 UDC |
Membro
fino al 18 maggio 2005
|
SODANO Calogero |
UDC |
Membro
|
TESSITORE Fulvio |
DS-U |
Membro
|
TIRELLI Francesco |
LP |
Membro
|
TOFANI Oreste |
AN |
Membro
|
TREDESE Flavio |
FI |
Membro
dal 16 ottobre 2003
|