Commissioni e Giunte
12ª Commissione permanente
(Igiene e sanita')XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
Annuncio componenti: seduta n. 7 del 22 giugno 2001
Costituita
il 26 giugno 2001
Ufficio di Presidenza costituito il 26 giugno 2001
Rinnovo biennale il 7 ottobre 2003
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
TOMASSINI Antonio |
FI |
Fino al 6 ottobre 2003
|
FI |
Dal 7 ottobre 2003
|
|
Vicepresidenti | ||
BOREA Leonzio |
CCD-CDU:BF |
Fino al 18 dicembre 2001
|
MASCIONI Giuseppe |
DS-U |
Fino al 6 ottobre 2003
|
DS-U |
Dal 7 ottobre 2003
|
|
DANZI Corrado |
CCD-CDU:BF, poi UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Dal 21 dicembre 2001
al 6 ottobre 2003
|
UDC |
Dal 7 ottobre 2003
|
|
Segretari | ||
COZZOLINO Carmine |
AN |
Fino al 6 ottobre 2003
|
AN |
Dal 7 ottobre 2003
|
|
BAIO Emanuela |
Mar-DL-U |
Fino al 6 ottobre 2003
|
Mar-DL-U |
Dal 7 ottobre 2003
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANGIUS Gavino |
DS-U |
Membro
dal 7 ottobre 2003
|
BAIO Emanuela |
Mar-DL-U |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
Mar-DL-U |
Segretario
dal 26 giugno 2001
al 6 ottobre 2003
|
|
Mar-DL-U |
Segretario
dal 7 ottobre 2003
|
|
BETTONI BRANDANI Monica |
DS-U |
Membro
|
BIANCONI Laura |
FI |
Membro
|
BOLDI Rossana |
LNP, poi LP |
Membro
|
BOREA Leonzio |
CCD-CDU:BF |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
CCD-CDU:BF |
Vicepresidente
dal 26 giugno 2001
al 18 dicembre 2001
|
|
CARELLA Francesco |
Verdi-U, poi Verdi-Un |
Membro
|
CARRARA Valerio |
Fino al 3 maggio 2004 Misto Dal 4 maggio 2004 FI |
Membro
|
CIRAMI Melchiorre |
UDC |
Membro
dall'8 luglio 2003
al 9 luglio 2003
|
COSTA Rosario Giorgio |
FI |
Membro
dal 5 ottobre 2005
|
COZZOLINO Carmine |
AN |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
AN |
Segretario
dal 26 giugno 2001
al 6 ottobre 2003
|
|
AN |
Segretario
dal 7 ottobre 2003
|
|
D'AMBROSIO Alfredo |
Misto |
Membro
dal 7 ottobre 2003
|
DANIELI Paolo |
AN |
Membro
|
DANZI Corrado |
CCD-CDU:BF |
Membro
dal 19 dicembre 2001
al 20 dicembre 2001
|
CCD-CDU:BF, poi UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Vicepresidente
dal 21 dicembre 2001
al 6 ottobre 2003
|
|
UDC |
Vicepresidente
dal 7 ottobre 2003
|
|
DI GIROLAMO Leopoldo |
DS-U |
Membro
|
FALOMI Antonio |
Misto |
Membro
dal 29 settembre 2004
|
FASOLINO Gaetano |
FI |
Membro
fino al 24 gennaio 2005
|
FORMISANO Aniello |
Fino al 26 gennaio 2005 Mar-DL-U Dal 27 gennaio 2005 Misto |
Membro
dal 7 ottobre 2003
al 19 luglio 2005
|
GAGLIONE Antonio |
Mar-DL-U |
Membro
|
LIGUORI Ettore |
Mar-DL-U |
Membro
fino al 6 ottobre 2003
|
LONGHI Aleandro |
DS-U |
Membro
|
MAGRI Gianluigi |
CCD-CDU:BF, poi UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Membro
Annullata elezione il 6 febbraio 2003 |
MALABARBA Luigi |
Misto |
Membro
fino al 6 ottobre 2003
|
MASCIONI Giuseppe |
DS-U |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
DS-U |
Vicepresidente
dal 26 giugno 2001
al 6 ottobre 2003
|
|
DS-U |
Vicepresidente
dal 7 ottobre 2003
|
|
PACE Lodovico |
AN |
Membro
fino al 16 dicembre 2001
|
ROLLANDIN Augusto |
Aut |
Membro
dal 7 ottobre 2003
|
SALINI Rocco Sostituito da Stanislao Alessandro SAMBIN dal 16 marzo 2005 al 28 aprile 2005. |
Fino al 15 luglio 2005 FI Dal 16 luglio 2005 Misto |
Membro
|
SALZANO Francesco |
Fino al 30 settembre 2003 Aut Dal 1 ottobre 2003 UDC |
Membro
|
SAMBIN Stanislao Alessandro In sostituzione del Sottosegretario di Stato Rocco SALINI. |
FI |
Membro
dal 16 marzo 2005
al 28 aprile 2005
|
FI |
Membro
dal 5 ottobre 2005
|
|
SANZARELLO Sebastiano |
Fino al 27 aprile 2004 FI Dal 28 aprile 2004 al 13 luglio 2004 Misto Dal 14 luglio 2004 UDC |
Membro
fino al 18 dicembre 2005
|
SEMERARO Giuseppe |
AN |
Membro
dal 17 dicembre 2001
al 3 dicembre 2002
|
TATO' Filomeno Biagio |
AN |
Membro
|
TOMASSINI Antonio |
FI |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
FI |
Presidente
dal 26 giugno 2001
al 6 ottobre 2003
|
|
FI |
Presidente
dal 7 ottobre 2003
|
|
TONINI Giorgio |
DS-U |
Membro
fino al 6 ottobre 2003
|
TREDESE Flavio |
FI |
Membro
|
ULIVI Roberto |
AN |
Membro
dal 3 dicembre 2002
|