Commissioni e Giunte
1ª Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Annuncio componenti: seduta n. 9 del 5 agosto 1987
Costituita
il 4 agosto 1987
Ufficio di Presidenza costituito il 4 agosto 1987
Rinnovo biennale il 28 settembre 1989
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
ELIA Leopoldo |
DC |
Fino al 28 settembre 1989
|
DC |
Dal 28 settembre 1989
|
|
Vicepresidenti | ||
GUIZZI Francesco |
PSI |
Fino al 28 settembre 1989
Eletto membro della Corte Costituzionale il 21 novembre 1991 |
PSI |
Dal 28 settembre 1989
Eletto membro della Corte Costituzionale il 21 novembre 1991 |
|
VETERE Ugo |
PCI |
Fino al 28 settembre 1989
|
PCI, poi Com. - PDS |
Dal 28 settembre 1989
|
|
ACONE Modestino |
PSI |
Dal 4 dicembre 1991
|
Segretari | ||
VENTRE Antonio |
DC |
Fino al 3 agosto 1989
|
ACQUARONE Lorenzo |
DC |
Dal 28 settembre 1989
|
TOSSI Graziella |
PCI |
Fino al 28 settembre 1989
|
FRANCHI Antonio |
PCI, poi Com. - PDS |
Dal 28 settembre 1989
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ACONE Modestino Sostituito da Luigi COVATTA dal 28 settembre 1989 al 27 novembre 1991. |
PSI |
Membro
dal 28 settembre 1989
al 4 dicembre 1991
|
PSI |
Vicepresidente
dal 4 dicembre 1991
|
|
ACQUARONE Lorenzo |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
al 28 settembre 1989
|
DC |
Segretario
dal 28 settembre 1989
|
|
BISSI Gianpaolo |
PSDI |
Membro
fino al 13 settembre 1988
|
BOATO Marco |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
|
BOBBIO Norberto |
PSI |
Membro
|
CABRAS Paolo |
DC |
Membro
|
COSSUTTA Armando |
Fino al 5 febbraio 1991 PCI Dal 6 febbraio 1991 Rif.Com. |
Membro
fino al 18 febbraio 1991
|
COVATTA Luigi In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Luigi PIERRI. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Modestino ACONE. |
PSI |
Membro
dall'11 marzo 1988
al 27 novembre 1991
|
ELIA Leopoldo |
DC |
Membro
fino al 4 agosto 1987
|
DC |
Presidente
dal 4 agosto 1987
al 28 settembre 1989
|
|
DC |
Presidente
dal 28 settembre 1989
|
|
FONTANA Alessandro |
DC |
Membro
|
FRANCHI Antonio |
PCI |
Membro
fino al 28 settembre 1989
|
PCI, poi Com. - PDS |
Segretario
dal 28 settembre 1989
|
|
GALEOTTI Menotti |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 5 ottobre 1989
|
GUALTIERI Libero |
Repubblicano |
Membro
|
GUIZZI Francesco |
PSI |
Membro
fino al 4 agosto 1987
|
PSI |
Vicepresidente
dal 4 agosto 1987
al 28 settembre 1989
|
|
PSI |
Vicepresidente
dal 28 settembre 1989
Eletto membro della Corte Costituzionale il 21 novembre 1991 |
|
GUZZETTI Giuseppe |
DC |
Membro
|
LOMBARDI Domenico Raffaello |
DC |
Membro
|
MAFFIOLETTI Roberto |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
MANCINO Nicola |
DC |
Membro
|
MAZZOLA Francesco |
DC |
Membro
|
MURMURA Antonino |
DC |
Membro
|
PAGANI Maurizio |
PSDI |
Membro
dal 13 settembre 1988
|
PASQUINO Gianfranco |
Sin. Ind. |
Membro
|
PIERRI Luigi Sostituito da Luigi COVATTA dall'11 marzo 1988 al 28 settembre 1989. |
PSI |
Membro
fino al 28 settembre 1989
|
PONTONE Francesco |
MSI - DN |
Membro
|
POSTAL Giorgio |
DC |
Membro
dal 4 gennaio 1990
|
RIZ Roland |
Misto |
Membro
|
RUFFILLI Roberto |
DC |
Membro
Deceduto il 16 aprile 1988 |
RUMOR Mariano |
DC |
Membro
dal 23 aprile 1988
al 4 gennaio 1990
|
RUSSO Giuseppe |
Dal 27 novembre 1991 PSI |
Membro
dal 27 novembre 1991
|
SANTINI Renzo |
PSI |
Membro
fino al 4 giugno 1991
|
PSI |
Membro
dal 17 luglio 1991
|
|
SPETIC Stojan |
Rif.Com. |
Membro
dal 18 febbraio 1991
|
TARAMELLI Antonio |
PCI |
Membro
Deceduto il 25 settembre 1989 |
TEDESCO TATO' Giglia |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
fino al 28 febbraio 1991
|
TOSSI Graziella |
PCI |
Membro
fino al 4 agosto 1987
|
PCI |
Segretario
dal 4 agosto 1987
al 28 settembre 1989
|
|
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 28 settembre 1989
|
|
VENTRE Antonio |
DC |
Membro
fino al 4 agosto 1987
|
DC |
Segretario
dal 4 agosto 1987
al 3 agosto 1989
|
|
VETERE Ugo |
PCI |
Membro
fino al 4 agosto 1987
|
PCI |
Vicepresidente
dal 4 agosto 1987
al 28 settembre 1989
|
|
PCI, poi Com. - PDS |
Vicepresidente
dal 28 settembre 1989
|