Scheda di attività
Roberto SPERANZA
XVIII Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Documentazione patrimoniale
Deputato al Parlamento
|
Mandati
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Conte-II:
Ministro della salute
dal 5 settembre 2019 al 12 febbraio 2021
Governo Draghi-I:
Ministro della salute
dal 13 febbraio 2021 al 21 ottobre 2022
Alla Camera dei Deputati
Gruppo Misto
:
dal 23 marzo 2018
al 9 aprile 2018
(Liberi e Uguali, dal 29 marzo 2018)
Gruppo LEU
:
dal 10 aprile 2018
al 12 ottobre 2022
(dal 20 luglio 2022
il Gruppo assume la denominazione LEU-ART 1-SI)