Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
<< Torna alla pagina delle statistiche
DDL presentati, di conversione di D-L, contenenti deleghe al Governo
(totale: 4 DDL)
-
C. 2114
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-II), Ministro rapporti col Parlam. CHITI VANNINO (Prodi-II) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
28 dicembre 2006: Presentato alla Camera
31 gennaio 2007: Approvato -
C. 3324
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-II), Ministro rapporti col Parlam. Chiti Vannino (Prodi-II) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria
31 dicembre 2007: Presentato alla Camera
20 febbraio 2008: Approvato -
S. 325
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-III)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l' emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l' esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione
13 maggio 2006: Presentato al Senato
28 giugno 2006: Approvato -
S. 379
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-II), Ministro economia e finanze PADOA SCHIOPPA TOMMASO (Prodi-II)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
18 maggio 2006: Presentato al Senato
4 luglio 2006: Approvato