Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
<< Torna alla pagina delle statistiche
DDL approvati da almeno una Camera, di natura ordinaria, contenenti deleghe al Governo
(totale: 16 DDL)
-
C. 1042-B
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-II), Ministro commercio internaz. BONINO EMMA (Prodi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006
20 dicembre 2006: Trasmesso alla Camera
17 gennaio 2007: Approvato definitivamente. Legge -
C. 1496-B
Ministro giovani e sport MELANDRI GIOVANNA (Prodi-II), Ministro comunicazioni GENTILONI SILVERI PAOLO (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale
9 maggio 2007: Trasmesso alla Camera
20 giugno 2007: Approvato definitivamente. Legge -
C. 1961
Ministro pubblica istruzione FIORONI GIUSEPPE (Prodi-II), Ministro economia e finanze PADOA SCHIOPPA TOMMASO (Prodi-II) ed altri.
Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'
17 novembre 2006: Trasmesso alla Camera
19 dicembre 2006: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2480-B
Ministro trasporti Bianchi Alessandro (Prodi-II), Ministro interno Amato Giuliano (Prodi-II) ed altri.
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonche' delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
20 settembre 2007: Trasmesso alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 2599
Ministro università e ricerca MUSSI FABIO (Prodi-II), Ministro riforme e innovaz. NICOLAIS LUIGI (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
3 maggio 2007: Trasmesso alla Camera
11 luglio 2007: Approvato con modificazioni -
C. 2600
Ministro politiche europee BONINO EMMA (Prodi-II), Ministro economia e finanze PADOA SCHIOPPA TOMMASO (Prodi-II)
Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE
3 maggio 2007: Trasmesso alla Camera
13 giugno 2007: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2849
Ministro lavoro e prev. soc. DAMIANO CESARE (Prodi-II), Ministro salute TURCO LIVIA (Prodi-II) ed altri.
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
28 giugno 2007: Trasmesso alla Camera
1 agosto 2007: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2900
Ministro giustizia Mastella Clemente (Prodi-II), Ministro difesa Parisi Arturo Mario Luigi (Prodi-II) ed altri.
Modifiche alle norme sull' ordinamento giudiziario
16 luglio 2007: Trasmesso alla Camera
27 luglio 2007: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3062
Ministro politiche europee Bonino Emma (Prodi-II), Ministro affari esteri D'Alema Massimo (Prodi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007
25 settembre 2007: Trasmesso alla Camera
19 febbraio 2008: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3342
Ministro trasporti Bianchi Alessandro (Prodi-II), Ministro sviluppo economico Bersani Pier Luigi (Prodi-II)
Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell' autotrasporto
17 gennaio 2008: Trasmesso alla Camera
21 gennaio 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 1014
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-II), Ministro commercio internaz. BONINO EMMA (Prodi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006
23 settembre 2006: Trasmesso al Senato
19 dicembre 2006: Approvato con modificazioni -
S. 1214-B
Ministro università e ricerca Mussi Fabio (Prodi-II), Ministro riforme e innovaz. Nicolais Luigi (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
12 luglio 2007: Trasmesso al Senato
19 settembre 2007: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1269
Ministro giovani e sport MELANDRI GIOVANNA (Prodi-II), Ministro comunicazioni GENTILONI SILVERI PAOLO (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale
25 gennaio 2007: Trasmesso al Senato
9 maggio 2007: Approvato con modificazioni -
S. 1645
Ministrosalute Turco Livia (Prodi-II)
Differimento del termine per l' esercizio della delega di cui all' articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione
15 giugno 2007: Trasmesso al Senato
26 settembre 2007: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1677
Ministro trasporti Bianchi Alessandro (Prodi-II), Ministro interno Amato Giuliano (Prodi-II) ed altri.
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonche' delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
29 giugno 2007: Trasmesso al Senato
19 settembre 2007: Approvato con modificazioni -
S. 1903
Ministro lavoro e prev. soc. Damiano Cesare (Prodi-II), Ministro economia e finanze Padoa-Schioppa Tommaso (Prodi-II) ed altri.
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l' equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale
29 novembre 2007: Trasmesso al Senato
21 dicembre 2007: Approvato definitivamente. Legge