Roberto BISCARDINI
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Presentazione di documenti
- Interventi su attività non legislative
Regione di elezione: Lombardia
Elezione:
13 maggio 2001
Subentrato in sostituzione di Patrizia TOIA, dimessasi per incompatibilità il 19 luglio 2004 |
Mandati
- XIV Legislatura Senato (dal 26 luglio 2004)
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Gruppo Misto
:
Membro
dal 26 luglio 2004
al 27 aprile 2006
(SDI)
(dal 23 febbraio 2005
la componente assume la denominazione SDI-US)
(dal 30 novembre 2005
la componente assume la denominazione Rnp)
4ª Commissione permanente (Difesa):
Membro
dal 28 luglio 2004
al 27 aprile 2006