Patrizia TOIA
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Presentazione di documenti
- Interventi su attività non legislative
Regione di elezione: Lombardia
Elezione:
13 maggio 2001
Dimissioni per incompatibilità il 19 luglio 2004 (sostituita da Roberto BISCARDINI) |
Mandati
- XII Legislatura Camera (dal 29 giugno 1995)
- XIII Legislatura Senato
- XIV Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Amato-II:
Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento
dal 27 aprile 2000 al 9 giugno 2001
Gruppo Margherita
:
Membro
dal 30 maggio 2001
al 26 marzo 2002
(dal 12 giugno 2001
il Gruppo assume la denominazione Margherita - DL - L'Ulivo)
Segretario d'Aula
dal 27 marzo 2002
al 15 ottobre 2003
Membro
dal 16 ottobre 2003
al 19 luglio 2004
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):
Membro
dal 22 giugno 2001
al 19 luglio 2004
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Membro
dal 18 settembre 2001
al 18 settembre 2001
Vicepresidente
dal 19 settembre 2001
al 19 luglio 2004
Giunta per gli affari delle Comunita' Europee:
Membro
dal 22 giugno 2001
al 6 ottobre 2003