Scheda di attività
Stefano CALDORO
XIV Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
Nato il 3 dicembre 1960 a Campobasso
|
Mandati
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Berlusconi-II:
Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
dal 12 giugno 2001 al 29 dicembre 2004
Vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
dal 30 dicembre 2004 al 18 aprile 2005
Governo Berlusconi-III:
Ministro senza portafoglio per l'attuazione del programma di Governo
dal 23 aprile 2005 al 16 maggio 2006