Carlo TOGNOLI
- Dati anagrafici e incarichi
Deputato al Parlamento
|
Mandati
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Goria-I:
Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane
dal 29 luglio 1987 al 12 aprile 1988
Governo De Mita-I:
Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane
dal 13 aprile 1988 al 21 luglio 1989
Governo Andreotti-VI:
Ministro del turismo e dello spettacolo
dal 6 febbraio 1990 all'11 aprile 1991
Governo Andreotti-VII:
Ministro del turismo e dello spettacolo
dal 12 aprile 1991 al 27 giugno 1992
Alla Camera dei Deputati
Gruppo PSI
:
dal 9 luglio 1987
al 22 aprile 1992