Carlo TANI
- Dati anagrafici e incarichi
Regione di elezione: Lazio
Elezione:
14 giugno 1987
Subentrato in sostituzione di Roberto RUFFILLI, deceduto il 16 aprile 1988 |
Mandati
- X Legislatura Senato (dal 22 aprile 1988)
- XI Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Gruppo Democratico Cristiano
:
Membro
dal 22 aprile 1988
al 22 aprile 1992
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):
Membro
dal 26 aprile 1988
al 28 giugno 1988
(sostituito da
Elio FONTANA fino al 28 giugno 1988)
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
Membro
dal 28 giugno 1988
al 28 settembre 1989
Membro
dal 28 settembre 1989
al 22 aprile 1992
12ª Commissione permanente (Igiene e sanita'):
Membro
dal 23 aprile 1988
al 28 giugno 1988
Commissione parlamentare per il controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:
Membro
dal 27 febbraio 1990
al 22 aprile 1992