Paolo SARTORI
- Dati anagrafici e incarichi
Regione di elezione: Lazio
Elezione:
14 giugno 1987
|
Mandati
- X Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Gruppo Democratico Cristiano
:
Membro
dal 9 luglio 1987
al 22 aprile 1992
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):
Membro
dal 1 agosto 1987
al 27 settembre 1989
(sostituito da
Giovanni PRANDINI fino al 27 settembre 1989)
(sostituito da
Giovanni PRANDINI dal 27 settembre 1989 al 22 aprile 1992)
Membro
dal 27 settembre 1989
al 22 aprile 1992
(sostituito da
Giovanni PRANDINI dal 1 agosto 1987 al 27 settembre 1989)
(sostituito da
Giovanni PRANDINI fino al 22 aprile 1992)
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
Membro
dal 1 agosto 1987
al 5 agosto 1987
Vicepresidente
dal 5 agosto 1987
al 28 settembre 1989
Vicepresidente
dal 28 settembre 1989
al 22 aprile 1992
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari:
Membro
dal 9 marzo 1989
al 22 aprile 1992