Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: 14ª (Politiche dell'Unione europea) - DDL assegnati alle Commissioni in sede referente (iter concluso)
(totale: 10 DDL)
-
S. 587
Ministro affari europei Moavero Milanesi Enzo (Monti-I), Ministro ambiente Clini Corrado (Monti-I) ed altri.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013
2 maggio 2013: Presentato al Senato
8 luglio 2013: Approvato -
S. 588
Ministro affari europei Moavero Milanesi Enzo (Monti-I), Ministro interno Cancellieri Anna Maria (Monti-I) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013
2 maggio 2013: Presentato al Senato
8 luglio 2013: Approvato -
S. 1519
Ministro Moavero Milanesi Enzo (Letta-I), Ministro affari esteri Bonino Emma (Letta-I) ed altri.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre
13 giugno 2014: Trasmesso al Senato
17 settembre 2014: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1533
Ministro Moavero Milanesi Enzo (Letta-I), Ministro affari esteri Bonino Emma (Letta-I) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis
19 giugno 2014: Trasmesso al Senato
17 settembre 2014: Approvato con modificazioni -
S. 1758
Pres. Consiglio Renzi Matteo (Renzi-I), Ministro aff. esteri e coop. Gentiloni Silveri Paolo (Renzi-I) ed altri.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014
5 febbraio 2015: Presentato al Senato
14 maggio 2015: Approvato -
S. 1962
Pres. Consiglio Renzi Matteo (Renzi-I), Ministro aff. esteri e coop. Gentiloni Silveri Paolo (Renzi-I) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014
12 giugno 2015: Trasmesso al Senato
23 luglio 2015: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2228
Pres. Consiglio Renzi Matteo (Renzi-I), Ministro aff. esteri e coop. Gentiloni Silveri Paolo (Renzi-I) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016
3 febbraio 2016: Presentato al Senato
3 febbraio 2016: Approvato -
S. 2345
Pres. Consiglio Renzi Matteo (Renzi-I), Ministro aff. esteri e coop. Gentiloni Silveri Paolo (Renzi-I) ed altri.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015
28 aprile 2016: Trasmesso al Senato
28 luglio 2016: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2834
Pres. Consiglio Gentiloni Silveri Paolo (Gentiloni Silveri-I), Ministro aff. esteri e coop. Alfano Angelino (Gentiloni Silveri-I) ed altri.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017
19 maggio 2017: Presentato al Senato
2 agosto 2017: Approvato -
S. 2886
Pres. Consiglio Gentiloni Silveri Paolo (Gentiloni Silveri-I), Ministro aff. esteri e coop. Alfano Angelino (Gentiloni Silveri-I) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017
21 luglio 2017: Trasmesso al Senato
10 ottobre 2017: Approvato con modificazioni