Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Camera: DDL presentati, di natura ordinaria, contenenti deleghe al Governo
(totale: 114 DDL)
-
C. 28
Dep. STEFANI STEFANO
Delega al Governo per la razionalizzazione della rete stradale e degli interventi dell' ANAS
30 maggio 2001: Presentato alla Camera
18 luglio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 38
Dep. DUILIO ERCOLINO (LINO) ed altri.
Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire
30 maggio 2001: Presentato alla Camera
9 aprile 2003: Approvato -
C. 78
Dep. BIELLI VALTER ed altri.
Delega al Governo per la definizione di un programma sperimentale di alfabetizzazione telematica e multimediale nelle aree depresse
30 maggio 2001: Presentato alla Camera
18 luglio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 83
Dep. SCIACCA ROBERTO ed altri.
Disposizioni per l' innovazione tecnologica e lo sviluppo dei sistemi urbani
30 maggio 2001: Presentato alla Camera
18 luglio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 126
Dep. CRUCIANELLI FAMIANO
Delega al Governo per l' istituzione dell' Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, dei cosmetici e dei farmaci
30 maggio 2001: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 191
Dep. CIMA LAURA
Delega al Governo per la riqualificazione, il risanamento e la valorizzazione di Bussana Vecchia
30 maggio 2001: Presentato alla Camera
24 luglio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 310
Dep. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonche' delega al Governo per l' emanazione del testo unico della radiotelevisione
30 maggio 2001: Presentato alla Camera
3 aprile 2003: Approvato in testo unificato -
C. 333
Dep. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle leggi sulla condizione dell' anziano
30 maggio 2001: Presentato alla Camera
11 luglio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 414
Dep. PISAPIA GIULIANO
Delega al Governo per l' emanazione del testo unico delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
1 giugno 2001: Presentato alla Camera
27 luglio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 415
Dep. PISAPIA GIULIANO
Delega al Governo per la revisione del codice di procedura civile
1 giugno 2001: Presentato alla Camera
15 ottobre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 419
Dep. PISAPIA GIULIANO
Delega al Governo per l' emanazione di norme di tutela della qualita' della vita delle persone affette da malattie incurabili in fase terminale
1 giugno 2001: Presentato alla Camera
21 gennaio 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 542
Dep. BONITO FRANCESCO
Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero della giustizia
6 giugno 2001: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni -
C. 587
Dep. COLA SERGIO
Delega al Governo per l' istituzione dell' Ente internazionale per la tutela della canzone napoletana nella tradizione
6 giugno 2001: Presentato alla Camera
All'esame dell'assemblea -
C. 667
Dep. MARTINAT UGO
Delega al Governo per l' emanazione di norme a tutela delle lavoratrici madri
11 giugno 2001: Presentato alla Camera
9 ottobre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 675
Dep. MARTINAT UGO
Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale e modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili
11 giugno 2001: Presentato alla Camera
7 novembre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 724
Dep. PISAPIA GIULIANO
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di minore allarme sociale e norme in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, di arresti domiciliari e di misure alternative alla detenzione
12 giugno 2001: Presentato alla Camera
26 settembre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 885
Dep. CONTE GIANFRANCO
Delega al Governo per l' emanazione di norme per la compensazione fra i crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e i debiti relativi alle obbligazioni tributarie
19 giugno 2001: Presentato alla Camera
25 ottobre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 969
Dep. FASSINO PIERO FRANCO ed altri.
Delega al Governo per la riforma del diritto societario
21 giugno 2001: Presentato alla Camera
3 agosto 2001: Assorbito -
C. 970
Dep. FASSINO PIERO FRANCO ed altri.
Delega al Governo per la riforma delle procedure della crisi di impresa
21 giugno 2001: Presentato alla Camera
22 luglio 2004: Ritirato -
C. 984
Dep. PEZZELLA ANTONIO, Dep. NESPOLI VINCENZO
Delega al Governo per il potenziamento e la razionalizzazione dell' amministrazione giudiziaria
21 giugno 2001: Presentato alla Camera
30 giugno 2004: Assorbito -
C. 1074
Dep. PECORARO SCANIO ALFONSO
Delega al Governo per la disciplina degli sport violenti
27 giugno 2001: Presentato alla Camera
8 ottobre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1137
Ministrogiustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma del diritto societario
3 luglio 2001: Presentato alla Camera
3 agosto 2001: Approvato -
C. 1233
Dep. CRUCIANELLI FAMIANO ed altri.
Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie ai fini di un maggiore finanziamento della cooperazione allo sviluppo, dell' annullamento del debito dei Paesi più poveri e della lotta alla poverta' su scala mondiale
6 luglio 2001: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 1288
Dep. LUSETTI RENZO ed altri.
Delega al Governo per il riordino delle funzioni di polizia locale
10 luglio 2001: Presentato alla Camera
1 febbraio 2006: Concluso l'esame da parte della commissione -
C. 1298
Dep. FONTANINI PIETRO ed altri.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
11 luglio 2001: Presentato alla Camera
26 luglio 2001: Approvato in testo unificato -
C. 1301
Dep. NESI NERIO ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione di una imposta sulle transazioni finanziarie da e per l' estero di natura speculativa
11 luglio 2001: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 1533
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro affari esteri RUGGIERO RENATO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001
6 settembre 2001: Presentato alla Camera
6 novembre 2001: Approvato -
C. 1534
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega per la riforma dell' organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' di enti pubblici
6 settembre 2001: Presentato alla Camera
27 novembre 2001: Approvato -
C. 1556
Dep. VITALI LUIGI, Dep. MARRAS GIOVANNI
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico in materia di legislazione antimafia
12 settembre 2001: Presentato alla Camera
19 ottobre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1561
Dep. VITALI LUIGI, Dep. MARRAS GIOVANNI
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti il settore degli albi professionali
12 settembre 2001: Presentato alla Camera
8 novembre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1574
Dep. MURATORI LUIGI
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
13 settembre 2001: Presentato alla Camera
23 gennaio 2003: Approvato in testo unificato -
C. 1635
POPOLARE
Delega al Governo per l' emanazione di una disciplina organica a sostegno delle organizzazioni non - profit operanti per finalita' di pubblico interesse o di pubblica utilita'
24 settembre 2001: Presentato alla Camera
5 novembre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1643
Dep. VITALI LUIGI, Dep. MARRAS GIOVANNI
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di artigianato
24 settembre 2001: Presentato alla Camera
28 gennaio 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1798
Ministro Ambiente MATTEOLI ALTERO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l' integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione
19 ottobre 2001: Presentato alla Camera
2 ottobre 2002: Approvato -
C. 1881
Dep. VOLONTE' LUCA GIUSEPPE
Delega al Governo per la riorganizzazione del tribunale di Milano
30 ottobre 2001: Presentato alla Camera
18 febbraio 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1885
Dep. MISURACA FILIPPO, Dep. ORICCHIO ANTONIO
Delega al Governo per la riforma della disciplina dei reati colposi contro la persona
30 ottobre 2001: Presentato alla Camera
19 novembre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1976
Dep. INNOCENTI RENZO ed altri.
Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra
15 novembre 2001: Presentato alla Camera
4 febbraio 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2023
Dep. CIRIELLI EDMONDO ed altri.
Delega al Governo per l' adozione di uno " statuto partecipativo " delle imprese finalizzato alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa
23 novembre 2001: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 2031-BIS
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Misure per favorire l' iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
12 febbraio 2002: Presentato alla Camera
13 febbraio 2002: Approvato -
C. 2031-TER
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
12 febbraio 2002: Presentato alla Camera
26 settembre 2002: Approvato -
C. 2032
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Infrastrutture LUNARDI PIETRO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
28 novembre 2001: Presentato alla Camera
13 marzo 2002: Approvato -
C. 2122-BIS
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
14 gennaio 2002: Presentato alla Camera
19 marzo 2002: Approvato -
C. 2122-TER
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni in materia di agricoltura
14 gennaio 2002: Presentato alla Camera
11 luglio 2002: Approvato -
C. 2138
Dep. BUEMI ENRICO ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione dell' Agenzia nazionale per l' assistenza ai testimoni e ai giurati
20 dicembre 2001: Presentato alla Camera
29 gennaio 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2144
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale
28 dicembre 2001: Presentato alla Camera
8 maggio 2002: Approvato -
C. 2145
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Lavoro e polit. soc. MARONI ROBERTO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all' occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
28 dicembre 2001: Presentato alla Camera
27 febbraio 2003: Approvato -
C. 2398
Dep. BULGARELLI MAURO
Delega al Governo per l' istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali
22 febbraio 2002: Presentato alla Camera
23 settembre 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2427
Ministropolitiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE
27 febbraio 2002: Presentato alla Camera
2 luglio 2002: Approvato -
C. 2436
Dep. ARMANI PIETRO ed altri.
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
27 febbraio 2002: Presentato alla Camera
3 marzo 2005: Approvato in testo unificato -
C. 2438
Dep. VITALI LUIGI
Delega al Governo per l' istituzione della Scuola superiore delle professioni legali
27 febbraio 2002: Presentato alla Camera
6 maggio 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2439
Dep. VITALI LUIGI
Delega al Governo per la disciplina della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri
27 febbraio 2002: Presentato alla Camera
30 giugno 2004: Assorbito -
C. 2517
Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto di famiglia e dei minori
14 marzo 2002: Presentato alla Camera
5 novembre 2003: Respinto -
C. 2569
Dep. VITALI LUIGI ed altri.
Delega al Governo per la definizione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri
26 marzo 2002: Presentato alla Camera
30 giugno 2004: Assorbito -
C. 2570
Dep. VITALI LUIGI, Dep. ARNOLDI GIANANTONIO
Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per la riorganizzazione degli uffici giudiziari
26 marzo 2002: Presentato alla Camera
30 giugno 2004: Assorbito -
C. 2573
Dep. MARTINI FRANCESCA ed altri.
Delega al Governo per la modifica del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
26 marzo 2002: Presentato alla Camera
24 aprile 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2690
Dep. MISURACA FILIPPO, Dep. AMATO GIUSEPPE
Delega al Governo per la revisione del codice della strada
24 aprile 2002: Presentato alla Camera
18 febbraio 2003: In stato di relazione -
C. 2821
Dep. AGOSTINI MAURO ed altri.
Delega al Governo per l' emanazione di disposizioni a tutela degli acquirenti della prima casa in caso di insolvenza del venditore
4 giugno 2002: Presentato alla Camera
9 aprile 2003: Assorbito -
C. 2843-TER
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-II), Ministro Lavoro e polit. soc. Maroni Roberto (Berlusconi-II) ed altri.
Modifica all' articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante delega al Governo in materia di riforma degli incentivi all' occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonche' in materia di lavori socialmente utili
2 luglio 2002: Presentato alla Camera
3 luglio 2002: Approvato -
C. 2851
Ministro Infrastrutture LUNARDI PIETRO (Berlusconi-II), Ministro Interno SCAJOLA CLAUDIO (Berlusconi-II) ed altri.
Modifiche alla legge 22 marzo 2001, n. 85, e disposizioni per la revisione del nuovo codice della strada
12 giugno 2002: Presentato alla Camera
18 febbraio 2003: In stato di relazione -
C. 2852
Dep. PEPE MARIO
Delega al Governo per la disciplina dei residui di pena
12 giugno 2002: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 2867
Dep. PECORELLA GAETANO
Delega al Governo per la riforma del Corpo di polizia penitenziaria
14 giugno 2002: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 2910
Dep. GIBELLI ANDREA
Disposizioni in materia di autoveicoli e motoveicoli d' epoca e di interesse storico e collezionistico
26 giugno 2002: Presentato alla Camera
18 febbraio 2003: In stato di relazione -
C. 2946
Dep. FONTANA GREGORIO
Delega al Governo per il riordino dei Corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate
2 luglio 2002: Presentato alla Camera
26 novembre 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2975
Dep. DI TEODORO ANDREA ed altri.
Nuova disciplina dei licenziamenti individuali e delega al Governo per l' istituzione del sussidio di disoccupazione e per l' integrazione dei sistemi di protezione sociale e promozione del lavoro
8 luglio 2002: Presentato alla Camera
30 settembre 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 3014
Dep. FANFANI GIUSEPPE, Dep. FISTAROL MAURIZIO
Delega al Governo per la riforma dell' ordinamento giudiziario
11 luglio 2002: Presentato alla Camera
30 giugno 2004: Assorbito -
C. 3045
Ministro Lavoro e polit. soc. MARONI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo concernente la disciplina dell' impresa sociale
19 luglio 2002: Presentato alla Camera
20 novembre 2003: Approvato -
C. 3164
Dep. BARBIERI ANTONIO
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di pensioni ordinarie dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
18 settembre 2002: Presentato alla Camera
16 dicembre 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 3184
Ministro comunicazioni GASPARRI MAURIZIO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II) ed altri.
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonche' delega al Governo per l' emanazione del testo unico della radiotelevisione
25 settembre 2002: Presentato alla Camera
3 aprile 2003: Approvato in testo unificato -
C. 3297
Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II), Ministro Interno PISANU GIUSEPPE (BEPPE) (Berlusconi-II) ed altri.
Riordino del settore energetico, nonche' deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi
22 ottobre 2002: Presentato alla Camera
16 luglio 2003: Approvato -
C. 3322
Dep. COLA SERGIO
Delega al Governo per la disciplina dell' impresa non lucrativa di utilita' sociale
29 ottobre 2002: Presentato alla Camera
20 novembre 2003: Assorbito -
C. 3346
Dep. MOLINARI GIUSEPPE, Dep. RUGGERI RUGGERO
Delega al Governo per il riordino della carriera dei dirigenti dell' amministrazione penitenziaria
4 novembre 2002: Presentato alla Camera
3 maggio 2005: Assorbito -
C. 3351
Dep. BERTOLINI ISABELLA
Delega al Governo per la regolamentazione degli interventi in favore dei soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
5 novembre 2002: Presentato alla Camera
10 dicembre 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 3356
Dep. CE' ALESSANDRO ed altri.
Delega al Governo in materia di autonomia finanziaria dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni in attuazione delle norme relative al federalismo fiscale di cui all' articolo 119 della Costituzione
6 novembre 2002: Presentato alla Camera
6 febbraio 2003: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 3424
Dep. VIANELLO MICHELE
Delega al Governo per la disciplina dell' assicurazione contro i rischi derivanti da eventi eccezionali di marea nei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino
26 novembre 2002: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 3437
Dep. ASCIERTO FILIPPO ed altri.
Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
28 novembre 2002: Presentato alla Camera
25 gennaio 2006: Approvato in testo unificato -
C. 3618
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro affari esteri FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi comunitari derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003
31 gennaio 2003: Presentato alla Camera
13 maggio 2003: Approvato -
C. 3718
Dep. FRAGALA' VINCENZO
Delega al Governo per il trasferimento delle funzioni del pubblico ministero all' Avvocatura dello Stato
25 febbraio 2003: Presentato alla Camera
30 giugno 2004: Assorbito -
C. 3720
Dep. LAVAGNINI ROBERTO LUIGI
Delega al Governo per il riallineamento delle carriere dei marescialli delle Forze armate con quelle dei marescialli delle Forze di polizia
25 febbraio 2003: Presentato alla Camera
8 maggio 2003: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 3744
Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Istruzione,univ.ric. MORATTI LETIZIA (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione dell' Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
5 marzo 2003: Presentato alla Camera
30 settembre 2003: Approvato -
C. 3774
Dep. Falsitta Vittorio Emanuele, Dep. Santulli Paolo
Delega al Governo per la riforma fiscale ecologica e la promozione dello sviluppo sostenibile
12 marzo 2003: Presentato alla Camera
3 luglio 2003: Ritirato -
C. 3928
Dep. GIBELLI ANDREA
Delega al Governo per la revisione del codice della strada
28 aprile 2003: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 3940
Dep. LANDI DI CHIAVENNA GIAMPAOLO ed altri.
Delega al Governo per l' apertura del Servizio sanitario nazionale alla concorrenza tra pubblico e privato nel finanziamento e nella produzione dei servizi ai cittadini
5 maggio 2003: Presentato alla Camera
14 luglio 2003: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4130
Dep. FALSITTA VITTORIO EMANUELE ed altri.
Delega al Governo in materia di fiscalita' etica e di promozione dello sviluppo sostenibile
2 luglio 2003: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 4233
Ministro difesa MARTINO ANTONIO (Berlusconi-II), Ministro Interno PISANU GIUSEPPE (BEPPE) (Berlusconi-II) ed altri.
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore
30 luglio 2003: Presentato alla Camera
5 novembre 2003: Approvato -
C. 4347
Ministro Interno PISANU GIUSEPPE (BEPPE) (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
3 ottobre 2003: Presentato alla Camera
12 febbraio 2004: Approvato -
C. 4360
Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II), Ministro affari esteri FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Misure per l' internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore
8 ottobre 2003: Presentato alla Camera
7 luglio 2004: Approvato -
C. 4436
Dep. PISAPIA GIULIANO, Dep. MASCIA GRAZIELLA
Delega al Governo per l' attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d' arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
29 ottobre 2003: Presentato alla Camera
12 maggio 2004: Assorbito -
C. 4551
Dep. LETTIERI MARIO, Dep. BENVENUTO ANTONIO GIORGIO
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
10 dicembre 2003: Presentato alla Camera
3 marzo 2005: Approvato in testo unificato -
C. 4578
Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma del codice di procedura civile
19 dicembre 2003: Presentato alla Camera
26 gennaio 2004: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4636-BIS
Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma dell' ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico
5 maggio 2004: Presentato alla Camera
30 giugno 2004: Approvato -
C. 4636-TER
Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la modifica della disciplina per l' accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa
5 maggio 2004: Presentato alla Camera
5 maggio 2004: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4735
Ministro Istruzione,univ.ric. MORATTI LETIZIA (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II) ed altri.
Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari
23 febbraio 2004: Presentato alla Camera
15 giugno 2005: Approvato -
C. 4746
Dep. PEPE ANTONIO ed altri.
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
25 febbraio 2004: Presentato alla Camera
3 marzo 2005: Approvato in testo unificato -
C. 4949
Dep. GIBELLI ANDREA, Dep. DUSSIN LUCIANO
Delega al Governo per l' istituzione della patente professionale, per la ridefinizione della disciplina della patente a punti e per il rilascio della patente di guida a sedici anni
29 aprile 2004: Presentato alla Camera
19 maggio 2004: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5048
Dep. MINNITI DOMENICO ed altri.
Delega al Governo per l' adozione di misure e strumenti operativi per la tutela sanitaria dei militari
1 giugno 2004: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 5179-BIS
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro affari esteri FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004
2 dicembre 2004: Presentato alla Camera
2 dicembre 2004: Approvato -
C. 5179-TER
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro Affari Esteri FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
2 dicembre 2004: Presentato alla Camera
3 marzo 2005: Approvato in testo unificato -
C. 5200
Dep. GAMBINI SERGIO ed altri.
Delega al Governo per la riforma dell' amministrazione straordinaria delle grandi imprese
29 luglio 2004: Presentato alla Camera
26 gennaio 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5230
Dep. RUSSO ANTONIO
Delega al Governo per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa aziendale attraverso buoni pasto
12 agosto 2004: Presentato alla Camera
4 ottobre 2004: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5362
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attivita' e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali
19 ottobre 2004: Presentato alla Camera
All'esame dell'assemblea -
C. 5400
Dep. LUCIDI MARCELLA ed altri.
Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
4 novembre 2004: Presentato alla Camera
25 gennaio 2006: Approvato in testo unificato -
C. 5525
Dep. PERROTTA ALDO
Delega al Governo per la disciplina degli sport violenti
7 gennaio 2005: Presentato alla Camera
24 febbraio 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5611
POPOLARE
Delega al Governo per il riordino della normativa in tema di tutela dei rischi da lavoro e per l' emanazione del testo unico delle disposizioni per la tutela sociale dei lavoratori contro infortuni e malattie professionali
9 febbraio 2005: Presentato alla Camera
24 febbraio 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5669
Dep. PERROTTA ALDO
Delega al Governo per l' emanazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la minoranza slovena della regione Friuli Venezia Giulia
28 febbraio 2005: Presentato alla Camera
16 marzo 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5679
Dep. Mazzoni Erminia, Dep. D'Alia Gianpiero
Delega al Governo per la modifica dell' ordinamento della giurisdizione amministrativa
2 marzo 2005: Presentato alla Camera
23 maggio 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5688
Dep. PERROTTA ALDO
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all' estero del Ministero degli affari esteri
3 marzo 2005: Presentato alla Camera
18 marzo 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5689
Dep. PERROTTA ALDO
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di adempimenti amministrativi delle imprese
3 marzo 2005: Presentato alla Camera
18 marzo 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5690
Dep. PERROTTA ALDO
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni in favore delle vittime della criminalita' organizzata, di ordigni bellici in tempo di pace e del terrorismo, nell' espletamento del dovere
3 marzo 2005: Presentato alla Camera
18 marzo 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5767
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro affari esteri FINI GIANFRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005
7 aprile 2005: Presentato alla Camera
21 giugno 2005: Approvato -
C. 5836
Dep. FALSITTA VITTORIO EMANUELE, Dep. CROSETTO GUIDO
Delega al Governo per l' adozione di interventi fiscali in materia di concorrenza sostenibile tra imprese
11 maggio 2005: Presentato alla Camera
23 maggio 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5921
Dep. FLUVI ALBERTO ed altri.
Delega al Governo per la disciplina dell' assicurazione a copertura dei rischi derivanti da calamita' naturali
15 giugno 2005: Presentato alla Camera
12 luglio 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5962
Dep. PISAPIA GIULIANO
Delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari
1 luglio 2005: Presentato alla Camera
12 settembre 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5963
Dep. PISAPIA GIULIANO
Delega al Governo per l' istituzione dell' ausiliario del giudice
1 luglio 2005: Presentato alla Camera
12 settembre 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 6081
Dep. PERROTTA ALDO
Istituzione del certificato di qualita' professionale e delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate
19 settembre 2005: Presentato alla Camera
5 ottobre 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)