Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Camera: DDL approvati da almeno una Camera, di natura ordinaria, collegati alla manovra finanziaria
(totale: 8 DDL)
-
C. 2031-BIS-B
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive Marzano Antonio (Berlusconi-II) ed altri.
Misure per favorire l' iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
3 ottobre 2002: Trasmesso alla Camera
27 novembre 2002: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2031-TER-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
3 aprile 2003: Trasmesso alla Camera
26 giugno 2003: Approvato con modificazioni -
C. 2032-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Infrastrutture LUNARDI PIETRO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
1 luglio 2002: Trasmesso alla Camera
17 luglio 2002: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2033-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro ambiente MATTEOLI ALTERO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni in materia ambientale
29 maggio 2002: Trasmesso alla Camera
2 luglio 2002: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2122-BIS-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
7 novembre 2002: Trasmesso alla Camera
11 dicembre 2002: Approvato con modificazioni -
C. 2144-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale
13 febbraio 2003: Trasmesso alla Camera
26 marzo 2003: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2145-B
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-II), Ministro Lavoro e polit. soc. Maroni Roberto (Berlusconi-II) ed altri.
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all' occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
13 maggio 2004: Trasmesso alla Camera
28 luglio 2004: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3193
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Lavoro e polit. soc. MARONI ROBERTO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
25 settembre 2002: Trasmesso alla Camera
30 ottobre 2002: Approvato con modificazioni