Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Camera: DDL approvati da almeno una Camera, di natura ordinaria, contenenti deleghe al Governo
(totale: 49 DDL)
-
C. 259-B
Dep. POZZA TASCA ELISA ed altri.
Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'
26 gennaio 2000: Trasmesso alla Camera
22 febbraio 2000: Approvato definitivamente. Legge -
C. 598-B
Dep. CORDONI ELENA EMMA ed altri.
Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell' assicurazione contro gli infortuni domestici
1 giugno 1999: Trasmesso alla Camera
16 novembre 1999: Approvato definitivamente. Legge -
C. 675-B
Dep. SBARBATI LUCIANA
Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell' articolo 593 del codice di procedura penale
22 febbraio 1999: Trasmesso alla Camera
17 giugno 1999: Approvato con modificazioni -
C. 675-D
Dep. SBARBATI LUCIANA
Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell' articolo 593 del codice di procedura penale
1 ottobre 1999: Trasmesso alla Camera
11 novembre 1999: Approvato definitivamente. Legge -
C. 1579-B
Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
20 dicembre 1996: Trasmesso alla Camera
22 dicembre 1996: Approvato definitivamente. Legge -
C. 1838-B
Dep. Spini Valdo ed altri.
Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell' Amministrazione della difesa
23 gennaio 1997: Trasmesso alla Camera
11 febbraio 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 1850-B
Dep. BONITO FRANCESCO ed altri.
Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario
5 marzo 1999: Trasmesso alla Camera
16 giugno 1999: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2372-BIS-B
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
17 dicembre 1996: Trasmesso alla Camera
21 dicembre 1996: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2564
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica BASSANINI FRANCO (Prodi-I) ed altri.
Misure urgenti per lo snellimento dell' attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
25 ottobre 1996: Trasmesso alla Camera
29 aprile 1997: Approvato con modificazioni -
C. 2699
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica BASSANINI FRANCO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
14 novembre 1996: Trasmesso alla Camera
30 gennaio 1997: Approvato con modificazioni -
C. 2732
Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l' individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato
20 novembre 1996: Trasmesso alla Camera
4 marzo 1997: Conclusione anomala per stralcio -
C. 2970-B
Dep. SPINI VALDO ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione del servizio militare volontario femminile
22 luglio 1999: Trasmesso alla Camera
29 settembre 1999: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3194-B
Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria
12 novembre 1998: Trasmesso alla Camera
16 dicembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3468
Ministro Lavoro e Prev. Soc. TREU TIZIANO (Prodi-I), Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I) ed altri.
Norme in materia di promozione dell' occupazione
21 marzo 1997: Trasmesso alla Camera
4 giugno 1997: Approvato con modificazioni -
C. 3483
MinistroGrazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I)
Delega al Governo per l' istituzione del giudice unico di primo grado
26 marzo 1997: Trasmesso alla Camera
8 luglio 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3838
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro affari esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 - 1997
9 giugno 1997: Trasmesso alla Camera
13 gennaio 1998: Approvato con modificazioni -
C. 3838-B
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro affari esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 - 1997
19 marzo 1998: Trasmesso alla Camera
21 aprile 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3925
Ministro Pubblica istruzione BERLINGUER LUIGI (Prodi-I), Ministro Universita' BERLINGUER LUIGI (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
26 giugno 1997: Trasmesso alla Camera
24 settembre 1997: Approvato con modificazioni -
C. 4068
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991
30 luglio 1997: Trasmesso alla Camera
17 marzo 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4229-B
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica Bassanini Franco (Prodi-I) ed altri.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica
12 maggio 1998: Trasmesso alla Camera
27 maggio 1998: Approvato con modificazioni -
C. 4230-B
Ministro Sanità BINDI ROSARIA (ROSY) (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l' adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
23 settembre 1998: Trasmesso alla Camera
10 novembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4354
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
22 novembre 1997: Trasmesso alla Camera
All'esame dell'assemblea -
C. 4354-QUINQUIES-B
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia finanziaria e contabile
30 aprile 1999: Trasmesso alla Camera
17 giugno 1999: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4493
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142
27 gennaio 1998: Trasmesso alla Camera
1 luglio 1999: Approvato con modificazioni -
C. 4818
Ministro Finanze VISCO VINCENZO (Prodi-I), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
24 aprile 1998: Trasmesso alla Camera
2 marzo 2000: Approvato con modificazioni -
C. 4925
Ministro Trasporti BURLANDO CLAUDIO (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. TREU TIZIANO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo
27 maggio 1998: Trasmesso alla Camera
20 dicembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5403
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica BASSANINI FRANCO (Prodi-I) ed altri.
Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998
16 novembre 1998: Trasmesso alla Camera
20 gennaio 1999: Approvato con modificazioni -
C. 5457
Ministro Lavori Pubblici COSTA PAOLO (Prodi-I), Ministro Beni e att. cultur. VELTRONI VALTER (Prodi-I) ed altri.
Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale
26 novembre 1998: Trasmesso alla Camera
16 dicembre 1998: Approvato con modificazioni -
C. 5458
Sen. BATTAGLIA ANTONIO ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino
27 novembre 1998: Trasmesso alla Camera
17 febbraio 1999: Approvato con modificazioni -
C. 5459
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro affari esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998
27 novembre 1998: Trasmesso alla Camera
27 gennaio 1999: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5491-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro giustizia DILIBERTO OLIVIERO (D'Alema-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all' articolo K.3 del Trattato sull' Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l' interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell' Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica
12 maggio 2000: Trasmesso alla Camera
7 giugno 2000: Approvato con modificazioni -
C. 5491-D
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro giustizia DILIBERTO OLIVIERO (D'Alema-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all' articolo K.3 del Trattato sull' Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l' interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell' Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica
30 giugno 2000: Trasmesso alla Camera
27 luglio 2000: Approvato con modificazioni -
C. 5535-B
Dep. BALOCCHI MAURIZIO ed altri.
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici
20 maggio 1999: Trasmesso alla Camera
26 maggio 1999: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5619-B
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Pol. comunitarie LETTA ENRICO (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999
24 settembre 1999: Trasmesso alla Camera
30 novembre 1999: Approvato con modificazioni -
C. 5664
Ministro affari esteri Dini Lamberto (Prodi-I), Ministro interno Napolitano Giorgio (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998
10 febbraio 1999: Trasmesso alla Camera
1 luglio 1999: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5809
Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. TREU TIZIANO (Prodi-I) ed altri.
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL e l' ENPALS, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
15 marzo 1999: Trasmesso alla Camera
5 maggio 1999: Conclusione anomala per stralcio -
C. 5858
Ministro Finanze Visco Vincenzo (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. Treu Tiziano (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale
25 marzo 1999: Trasmesso alla Camera
29 aprile 1999: Conclusione anomala per stralcio -
C. 5891
Ministro Lavoro e Prev. Soc. TREU TIZIANO (Prodi-I), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale
13 aprile 1999: Trasmesso alla Camera
8 febbraio 2001: Approvato con modificazioni -
C. 6249
Sen. BERTONI RAFFAELE, Sen. DE LUCA MICHELE
Delega al Governo in materia di riordino dell' Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia
20 luglio 1999: Trasmesso alla Camera
24 febbraio 2000: Approvato con modificazioni -
C. 6263
Sen. Villone Massimo, Sen. D'Alessandro Prisco Franca
Proroga dei termini per l' esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all' adozione del parere parlamentare
22 luglio 1999: Trasmesso alla Camera
29 luglio 1999: Approvato definitivamente. Legge -
C. 6661-B
Ministro Pol. comunitarie LETTA ENRICO (D'Alema-I), Ministro affari esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000
6 dicembre 2000: Trasmesso alla Camera
21 dicembre 2000: Approvato definitivamente. Legge -
C. 7115
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Tesoro e Bilancio AMATO GIULIANO (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
16 giugno 2000: Trasmesso alla Camera
10 gennaio 2001: Approvato con modificazioni -
C. 7115-B
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Tesoro e Bilancio AMATO GIULIANO (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
15 febbraio 2001: Trasmesso alla Camera
27 febbraio 2001: Approvato definitivamente. Legge -
C. 7184
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Finanze VISCO VINCENZO (D'Alema-I) ed altri.
Misure in materia fiscale
7 luglio 2000: Trasmesso alla Camera
4 ottobre 2000: Approvato con modificazioni -
C. 7186
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Interno JERVOLINO RUSSO ROSA (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999
10 luglio 2000: Trasmesso alla Camera
4 ottobre 2000: Conclusione anomala per stralcio -
C. 7409
Sen. SENESE SALVATORE ed altri.
Differimento del termine per l' esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali
6 novembre 2000: Trasmesso alla Camera
1 marzo 2001: Approvato definitivamente. Legge -
C. 7532
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Difesa SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIGI (D'Alema-I) ed altri.
Istituzione del servizio civile nazionale
16 gennaio 2001: Trasmesso alla Camera
14 febbraio 2001: Approvato definitivamente. Legge -
C. 7562
Sen. ELIA LEOPOLDO ed altri.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d' Europa per la protezione dei diritti dell' uomo e della dignita' dell' essere umano riguardo all' applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell' uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168 sul divieto di clonazione di esseri umani
25 gennaio 2001: Trasmesso alla Camera
14 marzo 2001: Approvato definitivamente. Legge -
C. 7570
Ministro Lavoro e Prev. Soc. TREU TIZIANO (Prodi-I), Ministro Finanze VISCO VINCENZO (Prodi-I) ed altri.
Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore
29 gennaio 2001: Trasmesso alla Camera
7 marzo 2001: Approvato definitivamente. Legge