Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
DDL presentati dalla della Vice Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo D'Alema-I)
(totale: 1 DDL)
-
S. 4162
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Vicepres. Cons. MATTARELLA SERGIO (D'Alema-I) ed altri.
Disciplina del sistema informativo per la sicurezza
16 luglio 1999: Presentato al Senato
22 luglio 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)