Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Governo : DDL presentati, di natura ordinaria, contenenti deleghe al Governo (esame in corso)
(totale: 21 DDL)
-
C. 1762
Ministroeconomia e finanze PADOA SCHIOPPA TOMMASO (Prodi-II)
Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonche' per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali
4 ottobre 2006: Presentato alla Camera
All'esame dell'assemblea (C.1762) -
C. 2160
Ministro giustizia Mastella Clemente (Prodi-II), Ministro sviluppo economico Bersani Pier Luigi (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di professioni intellettuali
24 gennaio 2007: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione (C.2160) -
C. 2480
Ministro trasporti Bianchi Alessandro (Prodi-II), Ministro interno Amato Giuliano (Prodi-II) ed altri.
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale
29 marzo 2007: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione (C.2480-B) -
C. 2514
Ministro famiglia Bindi Rosy (Prodi-II), Ministro giustizia Mastella Clemente (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione
12 aprile 2007: Presentato alla Camera
20 dicembre 2007: In stato di relazione (C.2514) -
C. 2692
Ministro ambiente Pecoraro Scanio Alfonso (Prodi-II), Ministro giustizia Mastella Clemente (Prodi-II)
Disposizioni concernenti i delitti contro l' ambiente. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l' integrazione della relativa disciplina
22 maggio 2007: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione (C.2692) -
C. 2806
Ministro beni e att. cult. Rutelli Francesco (Prodi-II), Ministro giustizia Mastella Clemente (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale
19 giugno 2007: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione (C.2806) -
C. 2873
Ministro giustizia Mastella Clemente (Prodi-II), Ministro riforme e innovaz. Nicolais Luigi (Prodi-II) ed altri.
Istituzione dell' ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell' Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonche' registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile
5 luglio 2007: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione (C.2873) -
C. 2976
Ministro interno Amato Giuliano (Prodi-II), Ministro solidarietà sociale Ferrero Paolo (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo per la modifica della disciplina dell' immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero
30 luglio 2007: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione (C.2976) -
C. 3100
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-II), Ministro economia e finanze Padoa-Schioppa Tommaso (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale
29 settembre 2007: Presentato alla Camera
5 novembre 2007: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) (C.3100) -
C. 3242
Ministro giustizia Mastella Clemente (Prodi-II), Ministro interno Amato Giuliano (Prodi-II) ed altri.
Misure di contrasto alla criminalita' organizzata. Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato
13 novembre 2007: Presentato alla Camera
20 dicembre 2007: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) (C.3242) -
C. 3276
Vice ministro Visco Vincenzo (Prodi-II), Ministro ambiente Pecoraro Scanio Alfonso (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione di un sistema integrato di contabilita' ambientale
29 novembre 2007: Presentato alla Camera
20 dicembre 2007: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) (C.3276) -
C. 3284
Ministro solidarietà sociale Ferrero Paolo (Prodi-II), Ministro famiglia Bindi Rosy (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo a definire un sistema di protezione sociale per persone non autosufficienti e di sostegno alla famiglia. Disposizioni in materia di politiche sociali
3 dicembre 2007: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni (C.3284) -
S. 691
Ministro sviluppo economico BERSANI PIER LUIGI (Prodi-II), Ministro commercio internaz. BONINO EMMA (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE
28 giugno 2006: Presentato al Senato
23 maggio 2007: In stato di relazione (S.691) -
S. 772
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-II), Ministro aff reg e aut loc Lanzillotta Linda (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali
7 luglio 2006: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione (S.772) -
S. 933
Ministro politiche agricole DE CASTRO PAOLO (Prodi-II), Ministro aff reg e aut loc LANZILLOTTA LINDA (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo per il riordino e lo sviluppo dell' agricoltura
4 settembre 2006: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione (S.933) -
S. 1268
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-II), Ministro trasporti BIANCHI ALESSANDRO (Prodi-II)
Delega al Governo per la riforma del trasporto aereo nazionale
25 gennaio 2007: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione (S.1268) -
S. 1447-QUINQUIES
Ministro giustizia Mastella Clemente (Prodi-II), Ministro difesa Parisi Arturo Mario Luigi (Prodi-II) ed altri.
Disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare e norme di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare ed in materia di transito di magistrati militari nella magistratura ordinaria
13 luglio 2007: Presentato al Senato
12 settembre 2007: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) (S.1447-QUINQUIES) -
S. 1464
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-II), Ministro aff reg e aut loc Lanzillotta Linda (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo per l' attuazione dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l' adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001
5 aprile 2007: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione (S.1464) -
S. 1484
Ministro trasporti Bianchi Alessandro (Prodi-II), Ministro sviluppo economico Bersani Pier Luigi (Prodi-II)
Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell' autotrasporto
18 aprile 2007: Presentato al Senato
21 gennaio 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) (C.3342) -
S. 1537
Ministro affari esteri D'Alema Massimo (Prodi-II), Ministro riforme e innovaz. Nicolais Luigi (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell' Italia con i Paesi in via di sviluppo
3 maggio 2007: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione (S.1537) -
S. 1920
Ministro salute Turco Livia (Prodi-II), Ministro università e ricerca Mussi Fabio (Prodi-II) ed altri.
Interventi per la qualita' e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale. Deleghe al Governo in materia di assistenza primaria e di emergenza sanitaria territoriale, riorganizzazione degli enti vigilati, farmacie, riordino della normativa di settore
11 dicembre 2007: Presentato al Senato
16 gennaio 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) (S.1920)