Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Camera: Commissioni 2° e 6° riunite - DDL definiti in sede referente
(totale: 2 esami per 2 DDL)
-
C. 969
Dep. FASSINO PIERO FRANCO ed altri.
Delega al Governo per la riforma del diritto societario
21 giugno 2001: Presentato alla Camera
3 agosto 2001: Assorbito -
C. 1137
Ministrogiustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma del diritto societario
3 luglio 2001: Presentato alla Camera
3 agosto 2001: Approvato