Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: 3ª (Affari esteri, emigrazione) - Cambi di assegnazione in sede deliberante (iter concluso)
(totale: 3 assegnazioni per 3 DDL)
-
S. 1975
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Affari Esteri BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II) ed altri.
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri
3 febbraio 2003: Trasmesso al Senato
8 aprile 2003: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2916
Ministro Affari Esteri FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II) ed altri.
Differimento dell' incarico all' Agenzia per le erogazioni in agricoltura ( AGEA ) di cui all' articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all' adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull' aiuto alimentare
23 aprile 2004: Trasmesso al Senato
26 maggio 2004: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3420
Dep. ROSATO ETTORE ed altri.
Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, con sede in Duino
12 maggio 2005: Trasmesso al Senato
13 luglio 2005: Approvato definitivamente. Legge