Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: 1ª (Affari Costituzionali) - Cambi di assegnazione in sede referente (iter in corso)
(totale: 10 assegnazioni per 10 DDL)
-
S. 999
Sen. CAMO GIUSEPPE ed altri.
Disciplina di talune attivita' svolte da Associazioni di promozione sociale
17 luglio 1996: Presentato al Senato
19 luglio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 2793-QUINQUIES
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni concernenti il monitoraggio delle spese di personale delle Amministrazioni centrali dello Stato
19 novembre 1997: Presentato al Senato
19 luglio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3354
Dep. GARRA GIACOMO ed altri.
Disposizioni per la trasparenza del conferimento degli incarichi per consulenze da parte di enti pubblici o di societa' di capitali a prevalente partecipazione pubblica
15 giugno 1998: Trasmesso al Senato
19 luglio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3431
Dep. CALDEROLI ROBERTO
Ordinamento della professione di sociologo
13 luglio 1998: Trasmesso al Senato
25 marzo 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3774
Dep. ARMANI PIETRO, Dep. VALENSISE RAFFAELE
Modifiche all' articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralita' e trasparenza dell' informazione statistica
27 gennaio 1999: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 3924
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (D'Alema-I)
Rifinanziamento della legge 3 agosto 1998, n. 300, per assicurare la prosecuzione del processo di ricostruzione dell' Albania
30 marzo 1999: Presentato al Senato
19 luglio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 4236-QUATER
Ministro Tesoro e Bilancio AMATO GIULIANO (D'Alema-I), Ministro Finanze VISCO VINCENZO (D'Alema-I)
Disposizioni in materia di assunzione di personale da parte delle amministrazioni pubbliche ( Stralcio - disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell' articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all' Assemblea il 7 ottobre 1999 - degli ultimi due periodi dell' articolo 11, comma 1, lettera e), capoverso 3-ter del disegno di legge n. 4236)
30 settembre 1999: Presentato al Senato
19 luglio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 4236-SEPTIES
Ministro Tesoro e Bilancio AMATO GIULIANO (D'Alema-I), Ministro Finanze VISCO VINCENZO (D'Alema-I)
Disposizioni relative all' iscrizione agli ordini professionali ( Stralcio del capoverso 18-ter, del comma 1, lettera f), dell' articolo 14 del disegno di legge finanziaria S4236 - nel testo proposto dalla Commissione V del Senato - deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 novembre 1999 )
30 settembre 1999: Presentato al Senato
3 dicembre 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 4236-OCTIES
Ministro Tesoro e Bilancio AMATO GIULIANO (D'Alema-I), Ministro Finanze VISCO VINCENZO (D'Alema-I)
Norme in materia di dismissioni delle partecipazioni relative agli enti locali ( Stralcio dell' articolo 22 del disegno di legge finanziaria S4236 deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 novembre 1999 )
30 settembre 1999: Presentato al Senato
19 luglio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 4917
Pres. Consiglio AMATO GIULIANO (Amato-II)
Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onorificenze della Repubblica
12 dicembre 2000: Presentato al Senato
7 febbraio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)