Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Camera: DDL approvati definitivamente (Legge), in Commissione (sede legislativa)
(totale: 74 DDL)
-
C. 374-B
Dep. CESETTI FABRIZIO ed altri.
Soppressione dell' albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense
13 dicembre 1996: Trasmesso alla Camera
11 febbraio 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 417-B
Dep. CALZOLAIO VALERIO ed altri.
Istituzione della Commissione parlamentare per l' infanzia e dell' Osservatorio nazionale per l' infanzia
22 luglio 1997: Trasmesso alla Camera
16 dicembre 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 455-B
Dep. SIMEONE ALBERTO ed altri.
Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari
22 marzo 2000: Trasmesso alla Camera
27 luglio 2000: Approvato definitivamente. Legge -
C. 463-B
Sen. FASSONE ELVIO ed altri.
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell' articolo 111 della Costituzione
4 gennaio 2001: Trasmesso alla Camera
14 febbraio 2001: Approvato definitivamente. Legge -
C. 559-B
Dep. BALOCCHI MAURIZIO ed altri.
Modifiche all' articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata con unico socio o di societa' in accomandita semplice
21 marzo 1997: Trasmesso alla Camera
30 aprile 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 826-B
Dep. CHIAVACCI FRANCESCA ed altri.
Norme per la messa al bando delle mine antipersona
26 settembre 1997: Trasmesso alla Camera
22 ottobre 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 850-B
Dep. ANEDDA GIAN FRANCO ed altri.
Disposizioni in materia di indagini difensive
23 ottobre 2000: Trasmesso alla Camera
16 novembre 2000: Approvato definitivamente. Legge -
C. 1183-B
Dep. POLI BORTONE ADRIANA ed altri.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari
20 giugno 1997: Trasmesso alla Camera
19 febbraio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 1574
Sen. GUALTIERI LIBERO ed altri.
Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale
19 giugno 1996: Trasmesso alla Camera
27 giugno 1996: Approvato definitivamente. Legge -
C. 1580-B
Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
26 novembre 1996: Trasmesso alla Camera
18 dicembre 1996: Approvato definitivamente. Legge -
C. 1845-B
MinistroGrazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I)
Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell' esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell' ordinamento penitenziario
9 dicembre 1997: Trasmesso alla Camera
19 dicembre 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 1846-D
MinistroGrazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I)
Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati
27 maggio 1998: Trasmesso alla Camera
18 novembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 1962
Sen. PAGANO MARIA GRAZIA ed altri.
Interventi urgenti per l' edilizia scolastica
24 luglio 1996: Trasmesso alla Camera
2 agosto 1996: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2345
Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I), Ministro Difesa ANDREATTA BENIAMINO (Prodi-I) ed altri.
Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali
27 settembre 1996: Trasmesso alla Camera
3 ottobre 1996: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2417
Ministro Ambiente RONCHI EDOARDO (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell' ambiente
4 ottobre 1996: Trasmesso alla Camera
16 gennaio 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2697
Sen. PASQUALI ADRIANA, Sen. LA LOGGIA ENRICO
Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali
14 novembre 1996: Trasmesso alla Camera
18 dicembre 1996: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2832
Sen. SALVI CESARE ed altri.
Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari
5 dicembre 1996: Trasmesso alla Camera
17 dicembre 1996: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2880
Sen. GUALTIERI LIBERO ed altri.
Ulteriore proroga del termine previsto dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l' ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d' inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
12 dicembre 1996: Trasmesso alla Camera
18 dicembre 1996: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3229-TER-B
Ministro Sanità Bindi Rosy (Prodi-I), Ministro Pubblica istruzione Berlinguer Luigi (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale
30 gennaio 1998: Trasmesso alla Camera
29 settembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3253
Ministro Ambiente RONCHI EDOARDO (Prodi-I), Ministro Industria, commercio BERSANI PIER LUIGI (Prodi-I) ed altri.
Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
20 febbraio 1997: Trasmesso alla Camera
13 maggio 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3255
Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Nuove norme in materia di revisori contabili
20 febbraio 1997: Trasmesso alla Camera
30 aprile 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3266-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Concessione di un contributo straordinario alla Societa' italiana per l' organizzazione internazionale ( SIOI )
4 giugno 1998: Trasmesso alla Camera
14 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3386-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Partecipazione italiana per l' organizzazione ed il finanziamento dell' Esposizione internazionale di Lisbona del 1998
30 luglio 1997: Trasmesso alla Camera
30 settembre 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3392
Ministro Ambiente RONCHI EDOARDO (Prodi-I), Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I) ed altri.
Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico
11 marzo 1997: Trasmesso alla Camera
5 giugno 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3475-B
Ministro Industria, commercio BERSANI PIER LUIGI (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Interventi urgenti per l' economia
28 luglio 1997: Trasmesso alla Camera
31 luglio 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3524-B
Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali
4 febbraio 1998: Trasmesso alla Camera
29 aprile 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3648-D
Dep. DETOMAS GIUSEPPE ed altri.
Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all' esame di idoneita' per l' iscrizione nel registro dei revisori contabili
7 maggio 1998: Trasmesso alla Camera
24 giugno 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3727
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di Istituti o scuole italiane all' estero
20 maggio 1997: Trasmesso alla Camera
23 luglio 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3738
Sen. DANIELE MARIA GRAZIA
Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali
22 maggio 1997: Trasmesso alla Camera
2 luglio 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3770
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Contributo italiano per le celebrazioni del 50^ anniversario del Piano Marshall
28 maggio 1997: Trasmesso alla Camera
20 novembre 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3789
Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Disposizioni di solidarieta' per gli appartenenti alle comunita' ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni
30 maggio 1997: Trasmesso alla Camera
8 luglio 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3815
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura
4 giugno 1997: Trasmesso alla Camera
29 luglio 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3839
Ministro Beni Culturali VELTRONI VALTER (Prodi-I), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali
9 giugno 1997: Trasmesso alla Camera
20 novembre 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3926
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni concernenti la capacita' giuridica delle istituzioni dell' Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ( OSCE ) ed i relativi privilegi ed immunita'
26 giugno 1997: Trasmesso alla Camera
21 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3940
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica BASSANINI FRANCO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonche' in materia di erogazione di buoni pasto
2 luglio 1997: Trasmesso alla Camera
25 settembre 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4010-B
Dep. PISAPIA GIULIANO ed altri.
Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave
19 aprile 1999: Trasmesso alla Camera
30 giugno 1999: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4052
Ministro Lavori Pubblici COSTA PAOLO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilita', di infrastrutture, di difesa del suolo, nonche' per la salvaguardia di Venezia
28 luglio 1997: Trasmesso alla Camera
24 settembre 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4059-B
Dep. CONTENTO MANLIO
Modifica dell' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori
19 marzo 1998: Trasmesso alla Camera
23 aprile 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4079
Sen. SMURAGLIA CARLO
Modifica dei confini di Siziano e di Lacchiarella e delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano
30 luglio 1997: Trasmesso alla Camera
11 marzo 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4110-B
Sen. DANIELE MARIA GRAZIA ed altri.
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
22 gennaio 1999: Trasmesso alla Camera
25 febbraio 1999: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4202
Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I), Ministro Lavori Pubblici COSTA PAOLO (Prodi-I) ed altri.
Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell' Amministrazione della giustizia
3 ottobre 1997: Trasmesso alla Camera
19 dicembre 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4204-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri e norme in materia di personale militare impegnato in missioni all' estero
27 novembre 1997: Trasmesso alla Camera
11 dicembre 1997: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4426-B
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Pari opportunità FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (Prodi-I) ed altri.
Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori
7 febbraio 2001: Trasmesso alla Camera
28 febbraio 2001: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4523
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Proroga dell' efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri
4 febbraio 1998: Trasmesso alla Camera
2 aprile 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4565-TER-BIS-B
Ministro Finanze Visco Vincenzo (Prodi-I), Ministro interno Napolitano Giorgio (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell ' Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto
26 gennaio 1999: Trasmesso alla Camera
3 febbraio 1999: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4754-B
Ministro Pubblica istruzione BERLINGUER LUIGI (Prodi-I), Ministro Universita' BERLINGUER LUIGI (Prodi-I)
Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico
19 marzo 1999: Trasmesso alla Camera
14 aprile 1999: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4764
Sen. ELIA LEOPOLDO ed altri.
Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche
7 aprile 1998: Trasmesso alla Camera
3 giugno 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4781-B
Ministro Politiche agricole PINTO MICHELE (Prodi-I), Ministro Trasporti BURLANDO CLAUDIO (Prodi-I) ed altri.
Proroga di termini nel settore agricolo
3 marzo 1999: Trasmesso alla Camera
29 luglio 1999: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4789
Ministro Pubblica istruzione BERLINGUER LUIGI (Prodi-I), Ministro Universita' BERLINGUER LUIGI (Prodi-I) ed altri.
Interventi finanziari per l' universita' e la ricerca
15 aprile 1998: Trasmesso alla Camera
29 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4819
MinistroComunicazioni MACCANICO ANTONIO (Prodi-I)
Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all' Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive
24 aprile 1998: Trasmesso alla Camera
29 aprile 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4841
Sen. RUSSO SPENA GIOVANNI, Sen. SEMENZATO STEFANO
Proroga della durata degli organismi della rappresentanza militare
30 aprile 1998: Trasmesso alla Camera
25 giugno 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4855
Sen. CARPINELLI CARLO ed altri.
Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini relativi all' Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive
7 maggio 1998: Trasmesso alla Camera
10 giugno 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4938
Ministro Lavori Pubblici COSTA PAOLO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico
29 maggio 1998: Trasmesso alla Camera
29 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4939
Sen. AGOSTINI GERARDO ed altri.
Proroga delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 671, relativa alla celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale
29 maggio 1998: Trasmesso alla Camera
15 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4943
MinistroGrazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I)
Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti
2 giugno 1998: Trasmesso alla Camera
15 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5069
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per l' organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell' Unione Europa occidentale ( UEO )
7 luglio 1998: Trasmesso alla Camera
29 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5118
Ministro Pubblica istruzione BERLINGUER LUIGI (Prodi-I), Ministro Universita' BERLINGUER LUIGI (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni urgenti per la validita' dell' anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara
17 luglio 1998: Trasmesso alla Camera
29 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5157
Ministro Pubblica istruzione BERLINGUER LUIGI (Prodi-I), Ministro Universita' BERLINGUER LUIGI (Prodi-I) ed altri.
Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni
23 luglio 1998: Trasmesso alla Camera
1 ottobre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5202-B
Sen. VALENTINO GIUSEPPE ed altri.
Modifica degli articoli 599 e 602 del codice di procedura penale
27 novembre 1998: Trasmesso alla Camera
20 dicembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5941
Sen. BONFIETTI DARIA, Sen. UCCHIELLI PALMIRO
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona
22 aprile 1999: Trasmesso alla Camera
27 ottobre 1999: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5974
Ministro Pubblica istruzione BERLINGUER LUIGI (D'Alema-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (D'Alema-I)
Valorizzazione della funzione del personale della scuola
30 aprile 1999: Trasmesso alla Camera
29 luglio 1999: Approvato definitivamente. Legge -
C. 6262
Sen. CIRAMI MELCHIORRE ed altri.
Proroga del termine previsto dall' articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d' inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari
22 luglio 1999: Trasmesso alla Camera
29 luglio 1999: Approvato definitivamente. Legge -
C. 6647
Sen. CARUSO ANTONINO ed altri.
Modifica all' articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell' articolo 473 del codice civile
16 dicembre 1999: Trasmesso alla Camera
6 giugno 2000: Approvato definitivamente. Legge -
C. 7058
Sen. CARUSO ANTONINO, Sen. BUCCIERO ETTORE
Modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Bergamo, Como e Lecco
7 giugno 2000: Trasmesso alla Camera
27 luglio 2000: Approvato definitivamente. Legge -
C. 7387
Sen. DE CAROLIS STELIO, Sen. DUVA ANTONIO
Ripristino della festivita' nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica
25 ottobre 2000: Trasmesso alla Camera
14 novembre 2000: Approvato definitivamente. Legge -
C. 7448
Sen. ROSSI SERGIO ed altri.
Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
20 novembre 2000: Trasmesso alla Camera
20 febbraio 2001: Approvato definitivamente. Legge -
C. 7470
Sen. AGOSTINI GERARDO ed altri.
Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche
30 novembre 2000: Trasmesso alla Camera
14 febbraio 2001: Approvato definitivamente. Legge -
C. 7477
Sen. CARELLA FRANCESCO ed altri.
Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive
1 dicembre 2000: Trasmesso alla Camera
8 marzo 2001: Approvato definitivamente. Legge -
C. 7533
Sen. AGOSTINI GERARDO ed altri.
Contributi ricorrenti a favore della Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto
16 gennaio 2001: Trasmesso alla Camera
14 febbraio 2001: Approvato definitivamente. Legge -
C. 7571
Sen. ASCIUTTI FRANCO ed altri.
Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi
29 gennaio 2001: Trasmesso alla Camera
15 febbraio 2001: Approvato definitivamente. Legge -
C. 7616
Sen. DANIELE MARIA GRAZIA
Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecita' parziale
15 febbraio 2001: Trasmesso alla Camera
8 marzo 2001: Approvato definitivamente. Legge -
C. 7619
Sen. FUMAGALLI BATTISTINA, Sen. SILIQUINI MARIA GRAZIA
Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana della ex Jugoslavia
16 febbraio 2001: Trasmesso alla Camera
27 febbraio 2001: Approvato definitivamente. Legge -
C. 7639
Ministro Tesoro e Bilancio VISCO VINCENZO (Amato-II), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Amato-II)
Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d' Europa
23 febbraio 2001: Trasmesso alla Camera
7 marzo 2001: Approvato definitivamente. Legge -
C. 7684
Sen. MONTELEONE ANTONINO ed altri.
Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero
7 marzo 2001: Trasmesso alla Camera
8 marzo 2001: Approvato definitivamente. Legge