Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
(Legge 14 aprile 1975, n. 103)XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Costituita
il 2 giugno 1994
Presidente
eletto
Ufficio di Presidenza costituito il 2 giugno 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
TARADASH Marco, Deputato |
FI |
|
Vicepresidenti | ||
STORACE Francesco, Deputato |
AN-MSI, poi AN |
|
PAISSAN Mauro, Deputato |
Progr. Feder. |
|
Segretari | ||
BONATO Mauro, Deputato |
Fino al 3 settembre 1994 Lega Nord Dal 3 settembre 1994 al 19 dicembre 1994 Misto Dal 19 dicembre 1994 al 19 febbraio 1996 FLD Dal 19 febbraio 1996 CCD |
|
FOLLONI Gian Guido, Senatore |
Fino al 3 luglio 1995 PPI Dal 4 luglio 1995 Scudo Crociato, poi CDU |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BAIOLETTI Antonella |
AN-MSI, poi AN |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
BERGONZI Piergiorgio |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
dal 28 aprile 1995
|
CAVITELLI Giorgio |
Lega Nord |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
CORMEGNA Gilberto |
Fino al 20 dicembre 1994 Lega Nord Dal 21 dicembre 1994 CCD |
Membro
dal 15 giugno 1994
al 30 maggio 1995
|
DE CORATO Riccardo |
AN-MSI, poi AN |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
DE NOTARIS Francesco |
Fino al 6 marzo 1996 Pr. Verdi-Rete Dal 7 marzo 1996 Misto |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
DUJANY Cesare |
Misto |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
FALOMI Antonio |
Progr. Feder. |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
FIEROTTI Michele |
FI |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
FOLLONI Gian Guido |
Fino al 3 luglio 1995 PPI Dal 4 luglio 1995 Scudo Crociato, poi CDU |
Segretario
dal 2 giugno 1994
|
LAURIA Michele |
PPI |
Membro
dal 30 maggio 1995
|
MANIERI Maria Rosaria |
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
PALOMBI Massimo |
CCD |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
PASQUINO Gianfranco |
Progr. Feder. |
Membro
dal 29 giugno 1994
|
PASSIGLI Stefano |
Sinistra Dem. |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
PETRUCCIOLI Claudio |
Progr. Feder. |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
ROGNONI Carlo |
Progr. Feder. |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
SALVATO Ersilia |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
dal 2 giugno 1994
al 28 aprile 1995
|
SCAGLIONE Massimo |
Lega Nord |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
SCAGLIOSO Cosimo |
Progr. Feder. |
Membro
dal 2 giugno 1994
al 29 giugno 1994
|
SQUITIERI Pasquale |
AN-MSI, poi AN |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
STANZANI GHEDINI Sergio |
FI |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
TABLADINI Francesco |
Lega Nord |
Membro
dal 2 giugno 1994
al 15 giugno 1994
|
TERRACINI Giulio Mario |
FI |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
Deputati | ||
BINDI Rosy |
PPI |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
BONATO Mauro |
Fino al 3 settembre 1994 Lega Nord Dal 3 settembre 1994 al 19 dicembre 1994 Misto Dal 19 dicembre 1994 al 19 febbraio 1996 FLD Dal 19 febbraio 1996 CCD |
Segretario
dal 2 giugno 1994
|
BORDON Willer |
Fino al 21 febbraio 1995 Misto Dal 21 febbraio 1995 I democratici |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
BUTTIGLIONE Rocco |
PPI |
Membro
dal 2 giugno 1994
al 27 ottobre 1994
|
DEL NOCE Fabrizio |
FI |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
FAVERIO Simonetta Maria |
Lega Nord |
Membro
dall'11 gennaio 1995
|
GALLIANI Luciano |
Progr. Feder. |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
GIACOVAZZO Giuseppe |
PPI |
Membro
dal 27 ottobre 1994
al 31 maggio 1995
|
INNOCENZI BOTTI Giancarlo |
FI |
Membro
dal 13 marzo 1996
|
LANDOLFI Mario |
AN-MSI, poi AN |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
LEONI ORSENIGO Luca |
Lega Nord |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
MAFAI Miriam |
Progr. Feder. |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
MARANO Antonio |
Lega Nord |
Membro
dal 31 maggio 1995
|
MEOCCI Alfredo |
CCD |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
MUSSI Fabio |
Progr. Feder. |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
NAPPI Gianfranco |
Fino al 19 giugno 1995 Rif. Com. - Progr Dal 19 giugno 1995 Misto |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
NICCOLINI Gualberto |
Fino al 9 gennaio 1995 Lega Nord Dal 9 gennaio 1995 FLD |
Membro
dal 2 giugno 1994
all'11 gennaio 1995
|
OLIVO Rosario |
Progr. Feder. |
Membro
dal 7 marzo 1995
|
PAISSAN Mauro |
Progr. Feder. |
Vicepresidente
dal 2 giugno 1994
|
PILO Giovanni |
FI |
Membro
dal 2 giugno 1994
al 13 marzo 1996
|
ROSITANI Guglielmo |
AN-MSI, poi AN |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
ROSSETTO Giuseppe |
Fino al 24 gennaio 1995 Lega Nord Dal 24 gennaio 1995 al 15 febbraio 1995 Misto Dal 15 febbraio 1995 al 13 luglio 1995 Lega Ital.Feder Dal 13 luglio 1995 al 20 dicembre 1995 Misto Dal 20 dicembre 1995 FLD |
Membro
dal 2 giugno 1994
|
SPINI Valdo |
Progr. Feder. |
Membro
dal 2 giugno 1994
al 7 marzo 1995
|
STORACE Francesco |
AN-MSI, poi AN |
Vicepresidente
dal 2 giugno 1994
|
TARADASH Marco |
FI |
Presidente
dal 2 giugno 1994
|