Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
(Art. 25-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Costituita
il 13 settembre 1994
Presidente
nominato
Ufficio di Presidenza costituito il 13 settembre 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
PARENTI Tiziana, Deputato |
FI |
|
Vicepresidenti | ||
RAMPONI Luigi, Senatore |
AN-MSI, poi AN |
|
ARLACCHI Giuseppe, Deputato |
Progr. Feder. |
|
Segretari | ||
VENDOLA Nichi, Deputato |
Rif. Com. - Progr |
|
BOSO Erminio Enzo, Senatore |
Lega Nord |
Fino al 2 febbraio 1995
|
VIALE Sonia, Deputato |
Lega Nord |
Dal 21 giugno 1995
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BELLONI Antonio |
CCD |
Membro
dal 15 febbraio 1995
|
BERTONI Raffaele |
Progr. Feder. |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
BOSO Erminio Enzo |
Lega Nord |
Segretario
dal 13 settembre 1994
al 2 febbraio 1995
|
Lega Nord |
Membro
dal 2 febbraio 1995
al 25 maggio 1995
|
|
BRUTTI Massimo |
Progr. Feder. |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
CAMPUS Gianvittorio |
FI |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
CAPONE Alfonso |
CCD |
Membro
dal 13 settembre 1994
al 15 febbraio 1995
|
CASILLO Francesco |
AN |
Membro
dal 6 aprile 1995
|
CUSIMANO Vito |
AN-MSI, poi AN |
Membro
dal 13 settembre 1994
al 6 aprile 1995
|
CUSUMANO Stefano |
CDU |
Membro
dal 4 agosto 1995
|
D'ALI' Antonio |
FI |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
DE PAOLI Elidio |
Misto |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
DI BELLA Saverio |
Progr. Feder. |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
DOLAZZA Massimo |
Lega Nord |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
DOPPIO Giuseppe |
PPI |
Membro
dal 13 settembre 1994
Dimissioni accettate il 13 luglio 1995 |
ELLERO Renato |
Lega Federal., poi Lega It.Fed.-UF, poi LIF |
Membro
dal 25 maggio 1995
|
FLORINO Michele |
AN-MSI, poi AN |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
GIURICKOVIC Pietro |
Sinistra Dem. |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
IMPOSIMATO Ferdinando |
Progr. Feder. |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
MANCINO Nicola |
PPI |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
MANCONI Luigi |
Pr. Verdi-Rete |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
MARINI Cesare |
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
MEDURI Renato |
AN-MSI, poi AN |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
PERUZZOTTI Luigi |
Lega Nord |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
RAMPONI Luigi |
AN-MSI, poi AN |
Vicepresidente
dal 13 settembre 1994
|
SCIVOLETTO Concetto |
Progr. Feder. |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
SCOPELLITI Francesca |
FI |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
SERENA Antonio |
Lega Nord |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
STAJANO Corrado |
Progr. Feder. |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
TRIPODI Girolamo |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
Deputati | ||
ARLACCHI Giuseppe |
Progr. Feder. |
Vicepresidente
dal 13 settembre 1994
|
AYALA Giuseppe Maria |
Fino al 21 febbraio 1995 Misto Dal 21 febbraio 1995 I democratici |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
AZZANO CANTARUTTI Luca |
Lega Nord |
Membro
dal 13 settembre 1994
al 28 ottobre 1994
|
BARGONE Antonio |
Progr. Feder. |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
BERTUCCI Maurizio |
FI |
Membro
dal 13 settembre 1994
al 17 febbraio 1995
|
BONSANTI Alessandra |
Progr. Feder. |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
BORGHEZIO Mario |
Lega Nord |
Membro
dal 25 luglio 1995
|
CACCAVALE Michele |
FI |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
CASELLI Flavio Giovanni |
Fino al 15 febbraio 1995 Lega Nord Dal 15 febbraio 1995 al 12 luglio 1995 Lega Ital.Feder Dal 12 luglio 1995 al 22 dicembre 1995 FLD Dal 22 dicembre 1995 CCD |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
CONTI Carlo |
Lega Nord |
Membro
dal 13 settembre 1994
al 25 luglio 1995
|
DEL PRETE Antonio |
AN-MSI, poi AN |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
DEVECCHI Paolo |
Lega Nord |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
GARRA Giacomo |
FI |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
GRASSO Tano |
Progr. Feder. |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
GRIMALDI Tullio |
Rif. Com. - Progr |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
LI CALZI Marianna |
FI |
Membro
dal 17 febbraio 1995
|
MATTARELLA Sergio |
PPI |
Membro
dal 13 settembre 1994
al 24 maggio 1995
|
PARENTI Tiziana |
FI |
Presidente
|
PASETTO Nicola |
AN-MSI, poi AN |
Membro
dal 13 settembre 1994
al 23 novembre 1995
|
ROSSI Luigi |
Lega Nord |
Membro
dal 28 ottobre 1994
al 24 maggio 1995
|
SCANU Gian Piero |
PPI |
Membro
dal 24 maggio 1995
|
SCOZZARI Giuseppe |
Progr. Feder. |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
SICILIANI Giuseppe |
FLD |
Membro
dal 24 maggio 1995
|
SIMEONE Alberto |
AN-MSI, poi AN |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
STORACE Francesco |
AN |
Membro
dal 23 novembre 1995
|
TANZILLI Flavio |
CCD |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
TARDITI Vittorio |
FI |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
URSO Adolfo |
AN-MSI, poi AN |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
VENDOLA Nichi |
Rif. Com. - Progr |
Segretario
dal 13 settembre 1994
|
VIALE Sonia |
Lega Nord |
Membro
dal 13 settembre 1994
al 21 giugno 1995
|
Lega Nord |
Segretario
dal 21 giugno 1995
|
|
VIOLANTE Luciano |
Progr. Feder. |
Membro
dal 13 settembre 1994
|
ZEN Giovanni |
PPI |
Membro
dal 13 settembre 1994
|