Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
(Leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1, art. 12 e 16 gennaio 1989, n. 1, art. 3; Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa - GU n. 153 del 3 luglio 1989, artt. 2, 3)XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Costituito
il 9 febbraio 1995
Ufficio di Presidenza costituito il 25 maggio 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
PREIONI Marco, Senatore |
Lega Nord |
|
Vicepresidenti | ||
DIANA Lino, Senatore |
PPI |
|
DE PAOLI Elidio, Senatore |
Misto |
|
Segretari | ||
LAFORGIA Pietro Leonida, Senatore |
Progr. Feder. |
Deceduto il 6 dicembre 1995 |
GARATTI Luciano, Senatore |
FI |
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BATTAGLIA Antonio |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
BELLONI Antonio |
CCD |
Membro
fino al 2 febbraio 1995
|
BERTONI Raffaele |
Progr. Feder. |
Membro
|
DE PAOLI Elidio |
Misto |
Vicepresidente
|
DIANA Lino |
PPI |
Vicepresidente
|
ELLERO Renato |
Fino al 22 gennaio 1995 Lega Nord Dal 23 gennaio 1995 Lega Federal., poi Lega It.Fed.-UF, poi LIF |
Membro
|
FABRIS Giovanni |
Lega Nord |
Membro
|
GARATTI Luciano |
FI |
Segretario
|
LAFORGIA Pietro Leonida |
Progr. Feder. |
Segretario
Deceduto il 6 dicembre 1995 |
LUBRANO DI RICCO Giovanni |
Pr. Verdi-Rete |
Membro
|
MARCHETTI Fausto |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
|
MISSERVILLE Romano |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
PALUMBO Aniello |
PPI |
Membro
|
PELELLA Enrico |
Progr. Feder. |
Membro
|
PELLEGRINO Giovanni |
Progr. Feder. |
Membro
|
PETRICCA Gianfranco |
Fino all'11 gennaio 1995 FI Dal 12 gennaio 1995 PPI |
Membro
|
PREIONI Marco |
Lega Nord |
Presidente
|
ROSSO Mario |
Fino al 22 gennaio 1995 Lega Nord Dal 23 gennaio 1995 Lega Federal. |
Membro
fino al 21 febbraio 1995
|
RUSSO Giovanni |
Progr. Feder. |
Membro
|
SCALONE Filiberto |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
SCOPELLITI Francesca |
FI |
Membro
|
SENESE Salvatore |
Progr. Feder. |
Membro
dall'11 gennaio 1996
|
VOZZI Antonio |
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
Membro
|
ZANOLETTI Tomaso |
Fino al 3 luglio 1995 PPI Dal 4 luglio 1995 Scudo Crociato, poi CDU |
Membro
|
Deputati | ||
BARGONE Antonio |
Progr. Feder. |
Membro
|
BASILE Emanuele |
Fino al 24 gennaio 1995 Lega Nord Dal 24 gennaio 1995 al 15 febbraio 1995 Misto Dal 15 febbraio 1995 al 13 luglio 1995 Lega Ital.Feder Dal 13 luglio 1995 al 20 dicembre 1995 Misto Dal 20 dicembre 1995 FLD |
Membro
|
BASSI LAGOSTENA Augusta |
Fino al 17 maggio 1995 FI Dal 17 maggio 1995 FLD |
Membro
fino al 20 giugno 1995
|
BECCHETTI Paolo |
FI |
Membro
dal 31 maggio 1995
|
BONOMI Giuseppe |
Lega Nord |
Membro
|
CERULLO Pietro |
FLD |
Membro
dal 20 giugno 1995
|
CIRUZZI Vincenzo |
Fino al 24 gennaio 1995 Lega Nord Dal 24 gennaio 1995 al 15 febbraio 1995 Misto Dal 15 febbraio 1995 Lega Ital.Feder |
Membro
fino al 31 maggio 1995
|
COLA Sergio |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
DI LELLO FINUOLI Giuseppe |
Progr. Feder. |
Membro
|
DI MUCCIO DE QUATTRO Pietro |
FI |
Membro
dal 31 maggio 1995
|
FINOCCHIARO Anna |
Progr. Feder. |
Membro
|
GRIMALDI Tullio |
Rif. Com. - Progr |
Membro
|
MAIOLO Tiziana |
FI |
Membro
|
MANZONI Valentino |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
MARINO Giovanni |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
MELUZZI Alessandro |
FI |
Membro
|
NERI Sebastiano |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
PACE Donato Antonio |
Misto |
Membro
|
PAGGINI Roberto |
Fino al 21 febbraio 1995 Misto Dal 21 febbraio 1995 I democratici |
Membro
|
PERICU Giuseppe Romeo |
Misto |
Membro
fino al 25 maggio 1994
|
PINZA Roberto |
PPI |
Membro
|
ROMANELLO Marco |
Fino al 26 maggio 1994 Lega Nord Dal 26 maggio 1994 al 15 febbraio 1995 Misto Dal 15 febbraio 1995 Lega Ital.Feder |
Membro
fino al 31 maggio 1995
|
SCOZZARI Giuseppe |
Progr. Feder. |
Membro
|
SGARBI Vittorio |
Fino al 31 maggio 1994 FI Dal 31 maggio 1994 Misto |
Membro
fino al 31 maggio 1995
|
VIETTI Michele Giuseppe |
CCD |
Membro
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BASTIANETTO Renato |
Fino all'11 marzo 1996 Lega Nord Dal 12 marzo 1996 Misto |
Membro
dal 5 aprile 1995
|
BRICCARELLO Giovanna |
Fino al 9 gennaio 1995 Lega Nord Dal 10 gennaio 1995 Misto |
Membro
fino al 22 marzo 1995
|
BRIGANDI' Matteo |
Lega Nord |
Membro
|
CAMO Giuseppe |
Fino al 3 luglio 1995 PPI Dal 4 luglio 1995 Scudo Crociato, poi CDU |
Membro
|
CASTELLANI Pierluigi |
PPI |
Membro
|
CORMEGNA Gilberto |
CCD |
Membro
dal 5 maggio 1995
|
CUSIMANO Vito |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
DE MARTINO Guido |
Progr. Feder. |
Membro
|
DI BENEDETTO Doriano |
FI |
Membro
|
DOLAZZA Massimo |
Lega Nord |
Membro
|
FERRARI Karl |
Misto |
Membro
|
GALLO Domenico |
Fino al 14 giugno 1995 Rif.Com.-Progr. Dal 15 giugno 1995 Misto |
Membro
fino al 13 settembre 1995
|
GRIPPALDI Giuseppe Roberto |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
LA RUSSA Vincenzo |
CCD |
Membro
fino all'8 febbraio 1995
|
MACERATINI Giulio |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
MANCONI Luigi |
Pr. Verdi-Rete |
Membro
|
MARINI Cesare |
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
Membro
|
MASULLO Aldo |
Progr. Feder. |
Membro
|
MICELE Silvano |
Progr. Feder. |
Membro
|
ORLANDO Angelo Ilario |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
dal 26 ottobre 1995
|
PINTO Michele |
PPI |
Membro
|
PREVOSTO Antonio |
Progr. Feder. |
Membro
|
ROSSO Mario |
Lega Federal., poi Lega It.Fed.-UF, poi LIF |
Membro
dal 4 maggio 1995
|
SERENA Antonio |
Lega Nord |
Membro
dal 17 ottobre 1995
|
SILIQUINI Maria Grazia |
Fino al 20 dicembre 1994 Lega Nord Dal 21 dicembre 1994 CCD |
Membro
|
SPISANI Gianfranco |
FI |
Membro
|
VALLETTA Antonino |
Progr. Feder. |
Membro
|
VENTUCCI Cosimo |
FI |
Membro
|
Deputati | ||
BONGIORNO Sebastiano Giacomo |
Progr. Feder. |
Membro
|
CASELLI Flavio Giovanni |
Fino al 15 febbraio 1995 Lega Nord Dal 15 febbraio 1995 al 12 luglio 1995 Lega Ital.Feder Dal 12 luglio 1995 al 22 dicembre 1995 FLD Dal 22 dicembre 1995 CCD |
Membro
|
CONTI Carlo |
Lega Nord |
Membro
|
DANIELI Franco |
Progr. Feder. |
Membro
|
DEL PRETE Antonio |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
ELIA Leopoldo |
PPI |
Membro
|
FRAGALA' Vincenzo |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
JANNONE Giorgio |
FI |
Membro
|
LAZZATI Marcello |
Fino al 15 febbraio 1995 Lega Nord Dal 15 febbraio 1995 al 13 luglio 1995 Lega Ital.Feder Dal 13 luglio 1995 al 20 dicembre 1995 Misto Dal 20 dicembre 1995 FLD |
Membro
|
MARTINELLI Paola |
FI |
Membro
|
NOCERA Luigi |
CCD |
Membro
|
NOVI Emiddio |
FI |
Membro
|
ONNIS Francesco |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
PASETTO Nicola |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
PERABONI Corrado Arturo |
Fino al 13 marzo 1996 Lega Nord |
Membro
dal 30 ottobre 1995
|
PILO Giovanni |
FI |
Membro
|
PORCARI Luigi |
Misto |
Membro
|
REALE Italo Aldo |
Progr. Feder. |
Membro
|
SOLDANI Mario |
Fino al 21 febbraio 1995 Misto Dal 21 febbraio 1995 I democratici |
Membro
|
VENDOLA Nichi |
Rif. Com. - Progr |
Membro
|
VIALE Sonia |
Lega Nord |
Membro
|
VIGNERI Adriana |
Progr. Feder. |
Membro
|