Commissioni e Giunte
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie
(Deliberazione 4 ottobre 1994)XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Annuncio componenti: seduta n. 81 del 16 novembre 1994
Costituita
il 15 novembre 1994
Presidente
nominato il 7 novembre 1994
Ufficio di Presidenza costituito il 15 novembre 1994
Scioglimento il 31 marzo 1996
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MARTELLI Valentino |
AN-MSI, poi AN |
|
Vicepresidenti | ||
DI ORIO Ferdinando |
Progr. Feder. |
|
BINAGHI Giovanni |
Fino al 22 gennaio 1995 Lega Nord Dal 23 gennaio 1995 al 19 settembre 1995 Lega Federal., poi Lega It.Fed.-UF fino al 19 settembre 1995 , poi LIF fino al 19 settembre 1995 Dal 20 settembre 1995 Misto |
|
Segretari | ||
LAVAGNINI Severino |
PPI |
|
GALLOTTI Pier Giorgio |
FI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANDREOLI Remo |
Misto |
Membro
dal 5 luglio 1995
al 10 ottobre 1995
|
BINAGHI Giovanni |
Lega Nord |
Membro
fino al 15 novembre 1994
|
Fino al 22 gennaio 1995 Lega Nord Dal 23 gennaio 1995 Lega Federal., poi Lega It.Fed.-UF, poi LIF fino al 19 settembre 1995 Dal 20 settembre 1995 Misto |
Vicepresidente
dal 15 novembre 1994
|
|
BRUGNETTINI Massimo |
Lega Nord |
Membro
|
CAMPUS Gianvittorio |
FI |
Membro
|
CARELLA Francesco |
Pr. Verdi-Rete |
Membro
|
CARPINELLI Carlo |
Progr. Feder. |
Membro
|
COSTA Rosario Giorgio |
Fino al 3 luglio 1995 PPI Dal 4 luglio 1995 Scudo Crociato, poi CDU |
Membro
|
COZZOLINO Carmine |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
DELL'UOMO Biagio Antonio |
Fino al 22 gennaio 1995 Lega Nord Dal 23 gennaio 1995 Lega Federal. |
Membro
fino al 21 febbraio 1995
|
LIF |
Membro
dal 10 ottobre 1995
|
|
DIONISI Angelo |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
|
DI ORIO Ferdinando |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 15 novembre 1994
|
Progr. Feder. |
Vicepresidente
dal 15 novembre 1994
|
|
DUJANY Cesare |
Misto |
Membro
fino al 6 luglio 1995
|
GALLOTTI Pier Giorgio |
FI |
Membro
fino al 15 novembre 1994
|
FI |
Segretario
dal 15 novembre 1994
|
|
GUALTIERI Libero |
Sinistra Dem. |
Membro
|
LAVAGNINI Severino |
PPI |
Membro
fino al 15 novembre 1994
|
PPI |
Segretario
dal 15 novembre 1994
|
|
MANARA Elia |
Lega Nord |
Membro
dal 21 febbraio 1995
al 6 luglio 1995
|
MARTELLI Valentino |
AN-MSI, poi AN |
Presidente
|
MODOLO Maria Antonia |
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
Membro
|
MONTELEONE Antonino |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
PAROLA Vittorio |
Progr. Feder. |
Membro
|
PEPE Luigi |
CCD |
Membro
|
SERRA Enrico |
Fino al 13 marzo 1996 Lega Nord Dal 14 marzo 1996 Misto |
Membro
dal 6 luglio 1995
|
SICA Vincenzo |
Progr. Feder. |
Membro
|
XIUME' Giombattista |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|