Commissioni e Giunte
11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Annuncio componenti: seduta n. 13 del 3 giugno 1994
Costituita
il 1 giugno 1994
Ufficio di Presidenza costituito il 1 giugno 1994
Rinnovo biennale il 2 giugno 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
SMURAGLIA Carlo |
Progr. Feder. |
|
Vicepresidenti | ||
TAPPARO Giancarlo |
Sinistra Dem. |
|
MULAS Giuseppe |
AN-MSI, poi AN |
|
Segretari | ||
BARRA Francesco |
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
|
MANFROI Donato |
Lega Nord |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALO' Pietro |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
dal 15 giugno 1995
|
ARMANI Costantino |
Lega Federal. |
Membro
dal 25 gennaio 1995
al 16 maggio 1995
|
BARRA Francesco |
Progr. PSI |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
Segretario
dal 1 giugno 1994
|
|
BASTIANETTO Renato |
Fino all'11 marzo 1996 Lega Nord Dal 12 marzo 1996 Misto |
Membro
dal 29 settembre 1994
|
BEDIN Tino |
PPI |
Membro
|
BRICCARELLO Giovanna Sostituita da Francesco Enrico SPERONI dal 31 maggio 1994 al 29 settembre 1994. |
Lega Nord |
Membro
fino al 29 settembre 1994
|
CAPPELLI Sergio |
Lega Federal., poi Lega It.Fed.-UF, poi LIF |
Membro
dal 16 maggio 1995
|
CARNOVALI Gianluigi |
Lega Nord |
Membro
|
CECCHI GORI Vittorio |
PPI |
Membro
fino al 6 luglio 1995
|
COVIELLO Romualdo Vittorio |
PPI |
Membro
dal 6 luglio 1995
|
CRIPPA Aurelio Giuseppe |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
fino al 5 ottobre 1994
|
DANIELE GALDI Maria Grazia |
Progr. Feder. |
Membro
|
DE GUIDI Guido Cesare |
Progr. Feder. |
Membro
|
DELFINO Teresio |
Scudo Crociato, poi CDU |
Membro
dal 20 luglio 1995
|
DE LUCA Michele |
Progr. Feder. |
Membro
|
FLORINO Michele |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
GRUOSSO Vito |
Progr. Feder. |
Membro
|
MAGLIOCCHETTI Bruno |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
MANCONI Luigi |
Pr. Verdi-Rete |
Membro
|
MANFROI Donato |
Lega Nord |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Lega Nord |
Segretario
dal 1 giugno 1994
|
|
MANZI Luciano |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
dal 5 ottobre 1994
al 15 giugno 1995
|
MARCHINI Corinto |
Lega Nord |
Membro
fino al 25 gennaio 1995
|
MIGLIO Gianfranco |
Misto |
Membro
|
MININNI-JANNUZZI Giuseppe |
AN-MSI, poi
AN fino al 19 settembre 1995 Dal 20 settembre 1995 LIF |
Membro
fino al 21 settembre 1995
|
MONGIELLO Giovanni |
CCD |
Membro
fino all'11 luglio 1995
|
MULAS Giuseppe |
AN-MSI |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
AN-MSI, poi AN |
Vicepresidente
dal 1 giugno 1994
|
|
NAPOLI Roberto Sostituito da Giovanni MONGIELLO dal 31 maggio 1994 al 17 gennaio 1995. |
CCD |
Membro
fino al 17 gennaio 1995
|
CCD |
Membro
dall'11 luglio 1995
|
|
NISTICO' Giuseppe |
FI |
Membro
fino al 30 gennaio 1995
|
PELELLA Enrico |
Progr. Feder. |
Membro
|
PUGLIESE Giuseppe |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
fino al 15 giugno 1995
|
SECCHI Carlo |
PPI |
Membro
fino al 30 gennaio 1995
|
SMURAGLIA Carlo |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Progr. Feder. |
Presidente
dal 1 giugno 1994
|
|
SPERONI Francesco Enrico In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Giovanna BRICCARELLO. |
Lega Nord |
Membro
fino al 29 settembre 1994
|
SPISANI Gianfranco |
FI |
Membro
dal 26 luglio 1994
|
TAPPARO Giancarlo |
Sinistra Dem. |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Sinistra Dem. |
Vicepresidente
dal 1 giugno 1994
|
|
ZACCAGNA Giovanni Sostituito da Giuseppe NISTICO' dal 31 maggio 1994 al 17 gennaio 1995. |
FI |
Membro
fino al 17 gennaio 1995
|
ZANETTI Massimo |
FI |
Membro
|