Commissioni e Giunte
8ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Annuncio componenti: seduta n. 13 del 3 giugno 1994
Costituita
il 1 giugno 1994
Ufficio di Presidenza costituito il 1 giugno 1994
Rinnovo biennale il 2 giugno 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BOSCO Rinaldo |
Lega Nord |
|
Vicepresidenti | ||
FAGNI Edda |
Rif.Com.-Progr. |
|
DE PAOLI Elidio |
Misto |
|
Segretari | ||
GIURICKOVIC Pietro |
Sinistra Dem. |
|
RAGNO Salvatore |
AN-MSI, poi AN |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALO' Pietro |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
fino al 15 giugno 1995
|
ANGELONI Luana |
Progr. Feder. |
Membro
|
ARMANI Costantino |
Fino al 22 gennaio 1995 Lega Nord Dal 23 gennaio 1995 Lega Federal. |
Membro
fino al 25 gennaio 1995
|
Lega Federal., poi Lega It.Fed.-UF, poi LIF |
Membro
dal 16 maggio 1995
|
|
BACCARINI Romano |
PPI |
Membro
|
BONANSEA Claudio |
CCD |
Membro
fino al 23 giugno 1994
|
BOSCO Rinaldo |
Lega Nord |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Lega Nord |
Presidente
dal 1 giugno 1994
|
|
CAMO Giuseppe |
Fino al 3 luglio 1995 PPI Dal 4 luglio 1995 Scudo Crociato, poi CDU |
Membro
|
CAMPO Giovanni |
Misto |
Membro
dal 19 marzo 1996
|
CAPPELLI Sergio |
Fino al 22 gennaio 1995 Lega Nord Dal 23 gennaio 1995 Lega Federal. |
Membro
fino al 16 maggio 1995
|
CARPINELLI Carlo |
Progr. Feder. |
Membro
|
DE CORATO Riccardo |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
DEMASI Vincenzo |
AN |
Membro
dal 16 febbraio 1995
|
DE PAOLI Elidio |
Misto |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Misto |
Vicepresidente
dal 1 giugno 1994
|
|
FAGNI Edda |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Rif.Com.-Progr. |
Vicepresidente
dal 1 giugno 1994
|
|
FALOMI Antonio |
Progr. Feder. |
Membro
dal 1 febbraio 1995
|
FALQUI Enrico |
Pr. Verdi-Rete |
Membro
|
GEI Giovanni |
CCD |
Membro
dal 23 giugno 1994
|
GERMANA' Basilio |
FI |
Membro
|
GIBERTONI Paolo |
Lega Nord |
Membro
|
GIURICKOVIC Pietro |
Sinistra Dem. |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Sinistra Dem. |
Segretario
dal 1 giugno 1994
|
|
LAURIA Michele |
PPI |
Membro
|
MEDURI Renato |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
MOLINARI Mafalda |
AN-MSI, poi AN |
Membro
fino al 16 febbraio 1995
|
PEDRAZZINI Celestino |
Lega Nord |
Membro
|
PELLEGRINO Giovanni |
Progr. Feder. |
Membro
|
RAGNO Salvatore |
AN-MSI |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
AN-MSI, poi AN |
Segretario
dal 1 giugno 1994
|
|
ROGNONI Carlo |
Progr. Feder. |
Membro
|
SCIVOLETTO Concetto |
Progr. Feder. |
Membro
|
SELLITTI Michele |
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
Membro
|
STAJANO Corrado |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 1 febbraio 1995
|
STANZANI GHEDINI Sergio |
FI |
Membro
|
STEFANI Stefano Sostituito da Sergio CAPPELLI dal 31 maggio 1994 al 17 gennaio 1995. |
Lega Nord |
Membro
fino al 17 gennaio 1995
|
TERRACINI Giulio Mario |
FI |
Membro
|