Commissione parlamentare per le questioni regionali
(Art. 126 della Costituzione, legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 52 e legge 28 ottobre 1970, n. 775, artt. 21 e 32)XI Legislatura
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
Costituita
il 7 settembre 1992
Ufficio di Presidenza costituito il 9 settembre 1992
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
GUERZONI Luciano, Senatore |
PDS |
|
Vicepresidenti | ||
LAZZARO Bruno, Senatore |
DC |
Fino al 23 settembre 1993
|
LIBERATORI Vittorio, Senatore |
PSI |
Dal 7 luglio 1993
|
RIVIERA Armando, Senatore |
PSI |
Fino al 7 luglio 1993
|
DI NUBILA Mario, Senatore |
DC, poi DC-PPI |
Dal 23 settembre 1993
|
Segretari | ||
WIDMANN Johann Georg, Deputato |
Misto |
|
DE PASQUALE Pancrazio Antonino, Deputato |
Rifond. Com. |
Deceduto il 26 settembre 1992 |
BRUNETTI Mario, Deputato |
Rifond. Com. |
Dal 26 maggio 1993
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
AGNELLI Arduino |
PSI |
Membro
dal 7 settembre 1992
al 22 settembre 1992
|
ANESI Ezio |
Fino al 26 maggio 1993 PSI Dal 27 maggio 1993 Misto |
Membro
dal 22 settembre 1992
Deceduto il 9 novembre 1993 |
ANGELONI Luana |
PDS |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
BERNINI Carlo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
BOSO Erminio Enzo |
Lega Nord |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
BUCCIARELLI Anna Maria |
PDS |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
DI BENEDETTO Giovanni |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
DI NUBILA Mario |
DC |
Membro
dal 7 settembre 1992
al 23 settembre 1993
|
DC, poi DC-PPI |
Vicepresidente
dal 23 settembre 1993
|
|
FABRIS Pietro |
DC |
Membro
dal 7 settembre 1992
al 21 ottobre 1992
|
FERRARI Bruno |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
FERRARI Karl |
Misto |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
GUERZONI Luciano |
PDS |
Membro
dal 7 settembre 1992
al 9 settembre 1992
|
PDS |
Presidente
dal 9 settembre 1992
|
|
LAZZARO Bruno |
DC |
Membro
dal 7 settembre 1992
al 9 settembre 1992
|
DC |
Vicepresidente
dal 9 settembre 1992
al 23 settembre 1993
|
|
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 23 settembre 1993
|
|
LIBERATORI Vittorio |
PSI |
Membro
dal 7 settembre 1992
al 7 luglio 1993
|
PSI |
Vicepresidente
dal 7 luglio 1993
|
|
MACCANICO Antonio |
Repubblicano |
Membro
dal 7 settembre 1992
al 14 maggio 1993
|
MARCHETTI Fausto |
Rif.Com. |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
MEDURI Renato |
MSI - DN |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
MEO Vincenzo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 21 ottobre 1992
|
MONTRESORI Pietro |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
PISATI Carlo |
Lega Nord |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
RIVIERA Armando |
PSI |
Membro
dal 7 settembre 1992
al 9 settembre 1992
|
PSI |
Vicepresidente
dal 9 settembre 1992
al 7 luglio 1993
|
|
PSI |
Membro
dal 7 luglio 1993
|
|
SCIVOLETTO Concetto |
PDS |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
STEFANELLI Armando |
Repubblicano |
Membro
dal 14 maggio 1993
|
Deputati | ||
BIASUTTI Andriano |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
BRUNETTI Mario |
Rifond. Com. |
Membro
dal 29 aprile 1993
al 26 maggio 1993
|
Rifond. Com. |
Segretario
dal 26 maggio 1993
|
|
CIONI Graziano |
PDS |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
DE PASQUALE Pancrazio Antonino |
Rifond. Com. |
Membro
dal 7 settembre 1992
all'8 settembre 1992
|
Rifond. Com. |
Segretario
dal 9 settembre 1992
Deceduto il 26 settembre 1992 |
|
DIANA Lino |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 10 dicembre 1993
|
DI GIUSEPPE Cosimo Damiano |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
DOSI Fabio |
Lega Nord |
Membro
dal 15 febbraio 1993
|
FRONZA CREPAZ Lucia |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
IMPEGNO Berardino |
PDS |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
LANDI Bruno |
PSI |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
LA PENNA Girolamo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
LA RUSSA Ignazio |
MSI-DN |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
LAURICELLA Salvatore |
PSI |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
MAZZOLA Angelo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
MEO ZILIO Giovanni |
Lega Nord |
Membro
dal 7 settembre 1992
al 15 febbraio 1993
|
PASSIGLI Stefano |
Repubblicano |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
PIERONI Maurizio |
Verdi |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
PIREDDA Matteo |
DC |
Membro
dal 7 settembre 1992
al 10 dicembre 1993
|
RENZULLI Gabriele |
PSI |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
ROMEO Paolo |
PSDI |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
SCARFAGNA Romano |
PLI |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
SOLAROLI Bruno |
PDS |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
WIDMANN Johann Georg |
Misto |
Membro
dal 7 settembre 1992
al 9 settembre 1992
|
Misto |
Segretario
dal 9 settembre 1992
|