Commissioni e Giunte
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari
(Art. 19 del Regolamento)XI Legislatura
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
Annuncio componenti: seduta n. 5 del 22 maggio 1992
Costituita
il 12 maggio 1992
Ufficio di Presidenza costituito il 12 maggio 1992
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
PELLEGRINO Giovanni |
PDS |
|
Vicepresidenti | ||
PINTO Michele |
DC, poi DC-PPI |
|
DELL'OSSO Costantino |
PSI |
Fino all'11 maggio 1993
|
GIORGI Luciano |
PSI |
Dal 9 giugno 1993
|
Segretari | ||
VENTRE Antonio |
DC, poi DC-PPI |
|
COVI Giorgio |
Repubblicano |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BALLESI Carlo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 12 gennaio 1993
|
BODO Giuseppe |
Lega Nord |
Membro
|
CASOLI Giorgio |
PSI |
Membro
fino al 30 giugno 1992
|
PSI |
Membro
dall'11 maggio 1993
|
|
COCO Giovanni Silvestro |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 2 luglio 1992
|
COMPAGNA Luigi |
Fino al 31 ottobre 1992 Misto Dal 1 novembre 1992 Liberale |
Membro
|
COVI Giorgio |
Repubblicano |
Membro
fino al 12 maggio 1992
|
Repubblicano |
Segretario
dal 12 maggio 1992
|
|
CUTRERA Achille |
PSI |
Membro
fino al 23 settembre 1992
|
DE CINQUE Germano |
DC |
Membro
fino al 30 giugno 1992
|
DELL'OSSO Costantino |
PSI |
Membro
fino al 12 maggio 1992
|
PSI |
Vicepresidente
dal 12 maggio 1992
all'11 maggio 1993
|
|
DI LEMBO Osvaldo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
DIONISI Angelo |
Rif.Com. |
Membro
|
FABJ Ada Valeria |
PDS |
Membro
|
FILETTI Cristoforo |
MSI - DN |
Membro
|
FRANCHI Antonio |
PDS |
Membro
|
GIORGI Luciano |
PSI |
Membro
dal 23 settembre 1992
al 9 giugno 1993
|
PSI |
Vicepresidente
dal 9 giugno 1993
|
|
GUZZETTI Giuseppe |
DC |
Membro
fino al 9 febbraio 1993
|
INNOCENTI Tullio |
DC |
Membro
dal 28 giugno 1993
al 6 luglio 1993
|
LADU Salvatore |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 9 febbraio 1993
|
MAISANO GRASSI Giuseppina |
Fino al 31 ottobre 1992 Misto Dal 1 novembre 1992 Verdi - La Rete |
Membro
|
MAZZOLA Francesco |
DC |
Membro
fino all'8 ottobre 1992
|
MORA Giampaolo |
DC |
Membro
dall'8 ottobre 1992
al 28 giugno 1993
|
MURMURA Antonino |
DC |
Membro
fino al 30 giugno 1992
|
PEDRAZZI Anna Maria |
PDS |
Membro
|
PELLEGRINO Giovanni |
PDS |
Membro
fino al 12 maggio 1992
|
PDS |
Presidente
dal 12 maggio 1992
|
|
PINNA Mario |
PDS |
Membro
|
PINTO Michele |
DC |
Membro
fino al 12 maggio 1992
|
DC, poi DC-PPI |
Vicepresidente
dal 12 maggio 1992
|
|
POSTAL Giorgio |
DC |
Membro
fino al 12 gennaio 1993
|
PREIONI Marco |
Lega Nord |
Membro
|
RAVASIO Renato |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 6 luglio 1993
|
RICEVUTO Giovanni |
PSI |
Membro
dall'11 maggio 1993
|
SAPORITO Learco |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 2 luglio 1992
|
SELLITTI Michele |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1992
all'11 maggio 1993
|
VENTRE Antonio |
DC |
Membro
fino al 12 maggio 1992
|
DC, poi DC-PPI |
Segretario
dal 12 maggio 1992
|