Commissioni e Giunte
6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)XI Legislatura
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
Annuncio componenti: seduta n. 9 del 30 giugno 1992
Costituita
il 17 giugno 1992
Ufficio di Presidenza costituito il 17 giugno 1992
Rinnovo biennale il 16 giugno 1992
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
REVIGLIO Franco |
PSI |
Fino al 30 giugno 1992
|
FORTE Francesco |
PSI |
Dal 30 settembre 1992
|
Vicepresidenti | ||
FAVILLA Mauro |
DC |
Fino al 13 ottobre 1993
|
VISCO Vincenzo |
PDS |
Fino al 13 ottobre 1993
|
PDS |
Dal 13 ottobre 1993
|
|
RAVASIO Renato |
DC, poi DC-PPI |
Dal 13 ottobre 1993
|
Segretari | ||
RAVASIO Renato |
DC |
Fino al 13 ottobre 1993
|
FERRARA Vito |
Fino al 31 ottobre 1992 Misto Dal 1 novembre 1992 all'11 ottobre 1993 Verdi - La Rete Dal 12 ottobre 1993 Misto |
|
LEONARDI Ezio |
DC, poi DC-PPI |
Dal 20 ottobre 1993
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AGNELLI Giovanni |
Misto |
Membro
dal 15 dicembre 1992
|
BRINA Alfio |
PDS |
Membro
|
CANDIOTO Francesco |
Liberale |
Membro
dal 5 novembre 1992
|
CUSUMANO Stefano |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
CUTRERA Achille In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Antonio VOZZI. |
PSI |
Membro
dall'11 maggio 1993
|
DANIELI Paolo |
MSI - DN |
Membro
fino al 15 luglio 1992
|
MSI - DN |
Membro
dal 2 febbraio 1993
|
|
DE CINQUE Germano In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Giovanni Battista RABINO. |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
FABRIS Pietro Sostituito da Carlo MEROLLI dal 16 giugno 1992 al 28 giugno 1992. |
DC |
Membro
fino al 28 giugno 1992
|
FAVILLA Mauro |
DC |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
DC |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1992
al 13 ottobre 1993
|
|
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 13 ottobre 1993
|
|
FERRARA Vito |
Misto |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
Fino al 31 ottobre 1992 Misto Dal 1 novembre 1992 all'11 ottobre 1993 Verdi - La Rete Dal 12 ottobre 1993 Misto |
Segretario
dal 17 giugno 1992
|
|
FOGU Paolo In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Antonio VOZZI. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Antonio VOZZI. |
PSI |
Membro
dal 17 giugno 1992
al 28 aprile 1993
|
PSI |
Membro
dal 28 giugno 1992
all'11 maggio 1993
|
|
FORTE Francesco |
PSI |
Membro
dal 2 luglio 1992
al 30 settembre 1992
|
PSI |
Presidente
dal 30 settembre 1992
|
|
GAROFALO Carmine |
PDS |
Membro
|
GIOVANNIELLO Giuseppe Sostituito da Riccardo TRIGLIA dal 20 maggio 1993 al 14 aprile 1994. |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 20 maggio 1993
|
GUGLIERI Andrea |
Lega Nord |
Membro
|
INZERILLO Vincenzo Sostituito da Angelo PAVAN dal 16 giugno 1992 al 28 giugno 1992. |
DC |
Membro
fino al 28 giugno 1992
|
LEONARDI Ezio |
DC |
Membro
fino al 20 ottobre 1993
|
DC, poi DC-PPI |
Segretario
dal 20 ottobre 1993
|
|
LONDEI Giorgio |
PDS |
Membro
|
MEDURI Renato |
MSI - DN |
Membro
dal 15 luglio 1992
al 2 febbraio 1993
|
MEROLLI Carlo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
PAINI Gianpaolo |
Lega Nord |
Membro
|
PAVAN Angelo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
PELLEGRINO Giovanni |
PDS |
Membro
|
PICCOLO Francesco Raffaele |
Rif.Com. |
Membro
|
PROCACCI Annamaria |
Verdi - La Rete |
Membro
dal 23 novembre 1993
|
RABINO Giovanni Battista Sostituito da Germano DE CINQUE dal 2 luglio 1992 al 14 aprile 1994. |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 2 luglio 1992
|
RAVASIO Renato |
DC |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
DC |
Segretario
dal 17 giugno 1992
al 13 ottobre 1993
|
|
DC, poi DC-PPI |
Vicepresidente
dal 13 ottobre 1993
|
|
REVIGLIO Franco |
PSI |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
PSI |
Presidente
dal 17 giugno 1992
al 30 giugno 1992
|
|
PSI |
Membro
dal 30 giugno 1992
al 2 luglio 1992
|
|
RONZANI Pierluigi |
Misto |
Membro
dal 12 novembre 1992
al 15 dicembre 1992
|
SANTALCO Carmelo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
SCEVAROLLI Gino |
PSI |
Membro
|
SCHEDA Roberto |
PSI |
Membro
|
SCOGNAMIGLIO PASINI Carlo Luigi |
Fino al 31 ottobre 1992 Misto Dal 1 novembre 1992 Liberale |
Membro
fino al 5 novembre 1992
|
TRIGLIA Riccardo In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Giuseppe GIOVANNIELLO. |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
VISCO Vincenzo |
PDS |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
PDS |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1992
al 13 ottobre 1993
|
|
PDS |
Vicepresidente
dal 13 ottobre 1993
|
|
VISENTINI Bruno |
Repubblicano |
Membro
|
VOZZI Antonio Sostituito da Paolo FOGU dal 17 giugno 1992 al 28 giugno 1992. Sostituito da Paolo FOGU dal 28 giugno 1992 al 28 aprile 1993. |
PSI |
Membro
fino al 28 giugno 1992
|
PSI |
Membro
dal 17 giugno 1992
al 28 aprile 1993
|
|
PSI |
Membro
dall'11 maggio 1993
|