Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa ( CSCE )
(Carta per una nuova Europa, firmata a Parigi il 21 novembre 1990 - Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 1991, Suppl. ord. n. 13)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Presidente
eletto
Ufficio di Presidenza costituito il 18 dicembre 1991
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
SARTI Adolfo, Deputato |
DC |
Deceduto il 3 marzo 1992 |
Vicepresidenti | ||
BOFFA Giuseppe, Senatore |
Com. - PDS |
|
RAFFAELLI Mario, Deputato |
PSI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BOFFA Giuseppe |
Com. - PDS |
Membro
dal 10 dicembre 1991
al 18 dicembre 1991
|
Com. - PDS |
Vicepresidente
dal 18 dicembre 1991
|
|
FONTANA Elio |
DC |
Membro
dal 10 dicembre 1991
|
GEROSA Guido |
PSI |
Membro
dal 10 dicembre 1991
|
GRANELLI Luigi |
DC |
Membro
dal 10 dicembre 1991
|
GRAZIANI Antonio |
DC |
Membro
dal 10 dicembre 1991
|
RIVA Massimo |
Sin. Ind. |
Membro
dal 10 dicembre 1991
|
Deputati | ||
DEL PENNINO Antonio Adolfo Maria |
Repubblicano |
Membro
dal 10 dicembre 1991
|
GALANTE Michele |
Com. - PDS |
Membro
dal 10 dicembre 1991
|
PISICCHIO Pino |
DC |
Membro
dal 10 dicembre 1991
|
RAFFAELLI Mario |
PSI |
Membro
dal 10 dicembre 1991
al 18 dicembre 1991
|
PSI |
Vicepresidente
dal 18 dicembre 1991
|
|
RUBBI Antonio |
Com. - PDS |
Membro
dal 10 dicembre 1991
|
SARTI Adolfo |
DC |
Membro
dal 10 dicembre 1991
al 18 dicembre 1991
|
DC |
Presidente
dal 18 dicembre 1991
Deceduto il 3 marzo 1992 |
|
VIVIANI Ambrogio |
MSI-DN |
Membro
dal 10 dicembre 1991
|