Commissione parlamentare ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali
(Legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 13)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Costituita
l'11 novembre 1987
Presidente
eletto
Ufficio di Presidenza costituito l'11 novembre 1987
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MARZO Biagio, Deputato |
PSI |
|
Vicepresidenti | ||
CROCETTA Salvatore, Senatore |
Fino al 5 febbraio 1991 PCI Dal 6 febbraio 1991 Rif.Com. |
|
PICANO Angelo, Senatore |
DC |
Fino al 26 gennaio 1989
|
COVELLO Francesco Alberto, Senatore |
DC |
Dal 2 marzo 1989
|
Segretari | ||
FARAGUTI Luciano, Deputato |
DC |
|
CARDINALE Emanuele, Senatore |
PCI, poi Com. - PDS |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ALIVERTI Gianfranco |
DC |
Membro
|
ANDRIANI Antonio Silvano |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
CARDINALE Emanuele |
PCI |
Membro
fino all'11 novembre 1987
|
PCI, poi Com. - PDS |
Segretario
dall'11 novembre 1987
|
|
CONSOLI Vito |
PCI |
Membro
Deceduto il 12 novembre 1989 |
COVELLO Francesco Alberto |
DC |
Membro
fino al 2 marzo 1989
|
DC |
Vicepresidente
dal 2 marzo 1989
|
|
CROCETTA Salvatore |
PCI |
Membro
fino all'11 novembre 1987
|
Fino al 5 febbraio 1991 PCI Dal 6 febbraio 1991 Rif.Com. |
Vicepresidente
dall'11 novembre 1987
|
|
DONATO Angelo |
DC |
Membro
|
DUJANY Cesare |
Misto |
Membro
|
FERRARI-AGGRADI Mario |
DC |
Membro
dal 26 gennaio 1989
|
FOGU Paolo |
PSI |
Membro
fino al 24 aprile 1991
|
FONTANA Walter |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1988
|
MANTICA Alfredo |
MSI - DN |
Membro
|
MARGHERI Andrea |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 6 dicembre 1989
|
MERAVIGLIA Roberto |
PSI |
Membro
dal 24 aprile 1991
|
PEZZULLO Sossio |
PSI |
Membro
|
PICANO Angelo |
DC |
Membro
fino all'11 novembre 1987
|
DC |
Vicepresidente
dall'11 novembre 1987
al 26 gennaio 1989
|
|
PULLI Emilio |
DC |
Membro
|
REBECCHINI Francesco |
DC |
Membro
Deceduto il 6 gennaio 1988 |
RIVA Massimo |
Sin. Ind. |
Membro
|
Deputati | ||
AVELLONE Giuseppe |
DC |
Membro
Dimissioni accettate il 12 marzo 1991 |
BRUNO Antonio |
PSDI |
Membro
fino al 13 maggio 1991
|
CAPRILI Milziade |
DP-Comunisti |
Membro
dal 16 ottobre 1991
|
CARIA Filippo |
PSDI |
Membro
dal 13 maggio 1991
all'8 luglio 1991
|
CASTAGNETTI Guglielmo |
Repubblicano |
Membro
fino al 26 luglio 1989
|
Repubblicano |
Membro
dal 12 settembre 1991
|
|
CASTAGNOLA Luigi |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
CAVICCHIOLI Andrea |
PSI |
Membro
dal 19 aprile 1990
|
CHERCHI Salvatore |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
CIAMPAGLIA Alberto |
PSDI |
Membro
dall'8 luglio 1991
|
D'AMATO Luigi |
Fino al 24 agosto 1990 Fed. Europeo Dal 24 agosto 1990 Misto |
Membro
|
FARAGUTI Luciano |
DC |
Membro
fino all'11 novembre 1987
|
DC |
Segretario
dall'11 novembre 1987
|
|
GUNNELLA Aristide |
Fino all'11 luglio 1991 Repubblicano Dall'11 luglio 1991 Misto |
Membro
dal 27 ottobre 1989
al 12 settembre 1991
|
MARTINAT Ugo |
MSI-DN |
Membro
dal 4 novembre 1991
|
MARZO Biagio |
PSI |
Membro
fino all'11 novembre 1987
|
PSI |
Presidente
dall'11 novembre 1987
|
|
MENNITTI Domenico |
MSI-DN |
Membro
Dimissioni accettate il 16 ottobre 1991 |
MERLONI Francesco |
DC |
Membro
|
MONTESSORO Antonio |
Fino al 23 novembre 1989 PCI Dal 23 novembre 1989 al 31 luglio 1991 Misto Dal 31 luglio 1991 DP-Comunisti |
Membro
fino al 16 ottobre 1991
|
POLIDORI Enzo |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
PUMILIA Calogero |
DC |
Membro
|
RUSSO Vincenzo |
DC |
Membro
|
SANGUINETI Mauro |
PSI |
Membro
fino al 19 aprile 1990
|
SINESIO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 1 agosto 1991
|