Commissione parlamentare d' inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
(Legge 17 maggio 1988, n.172, legge 31 gennaio 1990, n. 12 e legge 28 giugno 1991, n.215 e legge 13 dicembre 1991 n.397)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Costituita
il 28 luglio 1988
Presidente
nominato il 13 luglio 1988
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
GUALTIERI Libero, Senatore |
Repubblicano |
|
Vicepresidenti | ||
CASINI Pier Ferdinando, Deputato |
DC |
|
BELLOCCHIO Antonio, Deputato |
PCI, poi Com. - PDS |
|
Segretari | ||
NICOTRA Benedetto, Deputato |
DC |
|
BUFFONI Andrea, Deputato |
PSI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BATTELLO Nereo |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
BERTOLDI Lionello |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 23 novembre 1988
|
BOATO Marco |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
|
BOLDRINI Arrigo |
PCI |
Membro
fino al 23 novembre 1988
|
BOSCO Manfredi |
DC |
Membro
|
CABRAS Paolo |
DC |
Membro
fino al 3 agosto 1989
|
COCO Giovanni Silvestro |
DC |
Membro
fino al 26 luglio 1989
|
COVI Giorgio |
Repubblicano |
Membro
fino al 21 maggio 1991
|
DE CINQUE Germano |
DC |
Membro
|
FERRARA SALUTE Giovanni |
Repubblicano |
Membro
dal 21 maggio 1991
|
GRANELLI Luigi |
DC |
Membro
|
GRAZIANI Antonio |
DC |
Membro
|
GRECO Francesco |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
GUALTIERI Libero |
Repubblicano |
Presidente
|
LEONARDI Ezio |
DC |
Membro
|
LIPARI Nicolo' |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
|
MACIS Francesco |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
MANIERI Maria Rosaria |
PSI |
Membro
|
PASQUINO Gianfranco |
Sin. Ind. |
Membro
|
RASTRELLI Antonio |
MSI - DN |
Membro
|
SANNA Carlo |
Misto |
Membro
|
SIGNORI Silvano |
PSI |
Membro
|
TOSSI Graziella |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
fino al 28 febbraio 1991
|
TOTH Lucio |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
|
VISCA Giuseppe |
PSI |
Membro
|
VITALE Giuseppe |
Rif.Com. |
Membro
dal 12 marzo 1991
|
Deputati | ||
AGRUSTI Michelangelo |
DC |
Membro
dal 16 ottobre 1989
al 27 aprile 1990
|
ANDO' Salvatore |
PSI |
Membro
fino al 13 maggio 1991
|
ANGELINI Giordano |
PCI |
Membro
fino al 15 novembre 1989
|
BELLOCCHIO Antonio |
PCI |
Membro
fino al 28 luglio 1988
|
PCI, poi Com. - PDS |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1988
|
|
BINETTI Vincenzo |
DC |
Membro
dal 6 dicembre 1990
|
BIONDI Alfredo |
PLI |
Membro
|
BUFFONI Andrea |
PSI |
Membro
fino al 28 luglio 1988
|
PSI |
Segretario
dal 28 luglio 1988
|
|
CASINI Pier Ferdinando |
DC |
Membro
fino al 28 luglio 1988
|
DC |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1988
|
|
CICCIOMESSERE Roberto |
Fed. Europeo |
Membro
dal 20 giugno 1990
|
CIPRIANI Luigi |
DP, poi
DP-Comunisti fino al 28 novembre 1991 Dal 28 novembre 1991 Misto |
Membro
|
DE JULIO Sergio |
Sin. Ind. |
Membro
|
FINOCCHIARO Anna |
PCI |
Membro
fino al 14 marzo 1989
|
GRIPPO Ugo |
DC |
Membro
fino al 26 luglio 1989
|
MACERATINI Giulio |
MSI-DN |
Membro
dal 9 ottobre 1991
|
MATULLI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1989
al 16 ottobre 1989
|
NICOTRA Benedetto |
DC |
Membro
fino al 28 luglio 1988
|
DC |
Segretario
dal 28 luglio 1988
|
|
ORLANDI Nicoletta |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 15 novembre 1989
|
PACETTI Massimo |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 14 marzo 1989
|
PAGANELLI Ettore |
DC |
Membro
fino al 26 luglio 1988
|
PICCIRILLO Giovanni |
DC |
Membro
dal 27 aprile 1990
|
PIETRINI Vincenzo |
PSI |
Membro
dal 13 maggio 1991
|
QUARTA Nicola |
DC |
Membro
fino al 6 dicembre 1990
|
REBULLA Luciano |
DC |
Membro
dal 14 marzo 1989
al 26 luglio 1989
|
ROJCH Angelino |
DC |
Membro
dal 23 settembre 1991
|
SANESE Nicola Maria |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1989
|
SCOVACRICCHI Martino |
PSDI |
Membro
|
SERRA Gianna |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
SINESIO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1989
al 20 giugno 1991
|
SODDU Pietro |
DC |
Membro
fino al 14 marzo 1989
|
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE Tomaso |
Fino al 10 luglio 1991 MSI-DN Dal 10 luglio 1991 Misto |
Membro
fino al 7 ottobre 1991
|
TEODORI Massimo |
Fed. Europeo |
Membro
fino al 14 giugno 1990
|
Fed. Europeo |
Membro
Dimissioni accettate il 14 giugno 1990 |
|
TORTORELLA Aldo |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
ZAMBERLETTI Giuseppe |
DC |
Membro
|