Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa
(Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 12; legge 10 maggio 1978, n. 170; Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, articoli da 2 a 9)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Presidente
eletto
Ufficio di Presidenza costituito l'11 novembre 1987
Scioglimento il 18 gennaio 1989
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
STERPA Egidio, Deputato |
PLI |
Fino al 1 dicembre 1988
|
SANTORO Italico, Deputato |
Repubblicano |
Dal 1 dicembre 1988
al 18 gennaio 1989
|
Vicepresidenti | ||
CASINI Carlo, Deputato |
DC |
Fino al 18 gennaio 1989
|
TOSSI Graziella, Senatore |
PCI |
Fino al 18 gennaio 1989
|
Segretari | ||
ZANELLA Siro, Senatore |
PSI |
Fino al 18 gennaio 1989
|
TOTH Lucio, Senatore |
DC |
Fino al 18 gennaio 1989
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ANDO' Antonio |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
BATTELLO Nereo |
PCI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
GALLO Ignazio Marcello |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
MACIS Francesco |
PCI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
ONORATO Pierluigi |
Sin. Ind. |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
POLLICE Guido |
Misto |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
TOSSI Graziella |
PCI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
all'11 novembre 1987
|
PCI |
Vicepresidente
dall'11 novembre 1987
al 18 gennaio 1989
|
|
TOTH Lucio |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
all'11 novembre 1987
|
DC |
Segretario
dall'11 novembre 1987
al 18 gennaio 1989
|
|
ZANELLA Siro |
PSI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
all'11 novembre 1987
|
PSI |
Segretario
dall'11 novembre 1987
al 18 gennaio 1989
|
|
ZECCHINO Ortensio |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
Deputati | ||
ANDO' Salvatore |
PSI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
BINETTI Vincenzo |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
BUFFONI Andrea |
PSI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
CASINI Carlo |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
all'11 novembre 1987
|
DC |
Vicepresidente
dall'11 novembre 1987
al 18 gennaio 1989
|
|
PACETTI Massimo |
PCI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
PISICCHIO Pino |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
SANTORO Italico |
Repubblicano |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 1 dicembre 1988
|
Repubblicano |
Presidente
dal 1 dicembre 1988
al 18 gennaio 1989
|
|
STERPA Egidio |
PLI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
all'11 novembre 1987
|
PLI |
Presidente
dall'11 novembre 1987
al 1 dicembre 1988
|
|
PLI |
Membro
dal 1 dicembre 1988
al 18 gennaio 1989
|
|
TASSI Carlo |
MSI-DN |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
TRABACCHI Felice |
PCI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
AZZARA' Carmelo |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
BOCHICCHIO SCHELOTTO Giovanna |
PCI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
BOGGIO Carlo |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
CISBANI Giorgio |
PCI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
DI STEFANO Corradino |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
PASQUINO Gianfranco |
Sin. Ind. |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
PIZZOL Giorgio |
PSI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
SIRTORI Piergiorgio |
Misto |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
VENTURI Giovanni |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
VETERE Ugo |
PCI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
Deputati | ||
ALBERINI Guido |
PSI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
BARGONE Antonio |
PCI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
BRANCACCIO Mario |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
Deceduto il 16 gennaio 1989 |
CASTAGNETTI Guglielmo |
Repubblicano |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
CHIRIANO Rosario |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
FUMAGALLI CARULLI Ombretta |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
MUNDO Antonio |
PSI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
PAGANELLI Ettore |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
PEDRAZZI Anna Maria |
PCI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|
PELLEGATTA Giovanni |
MSI-DN |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 18 gennaio 1989
|