Commissioni e Giunte
13ª Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni ambientali)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Annuncio componenti: seduta n. 10 del 7 agosto 1987
Costituita
il 5 agosto 1987
Ufficio di Presidenza costituito il 5 agosto 1987
Rinnovo biennale il 27 settembre 1989
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
PAGANI Maurizio |
PSDI |
Fino al 27 settembre 1989
|
PSDI |
Dal 27 settembre 1989
|
|
Vicepresidenti | ||
BOSCO Manfredi |
DC |
Fino al 27 settembre 1989
|
DC |
Dal 27 settembre 1989
|
|
NESPOLO Carla Federica |
PCI |
Fino al 27 settembre 1989
|
PCI, poi Com. - PDS |
Dal 27 settembre 1989
|
|
Segretari | ||
CUTRERA Achille |
PSI |
Fino al 27 settembre 1989
|
PSI |
Dal 27 settembre 1989
|
|
NEBBIA Giorgio |
Sin. Ind. |
Fino al 27 settembre 1989
|
TRIPODI Girolamo |
Fino al 5 febbraio 1991 PCI Dal 6 febbraio 1991 Rif.Com. |
Dal 27 settembre 1989
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ACQUARONE Lorenzo |
DC |
Membro
fino al 3 agosto 1989
|
ANDREINI Elios |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
BAUSI Luciano |
DC |
Membro
dal 30 giugno 1988
|
BERLINGUER Giovanni |
PCI |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
BOATO Marco |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
|
BOGGIO Carlo |
DC |
Membro
dal 4 ottobre 1988
al 3 agosto 1989
|
BOSCO Manfredi |
DC |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
DC |
Vicepresidente
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
DC |
Vicepresidente
dal 27 settembre 1989
|
|
CECCATELLI Anna Gabriella In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Angelo DONATO. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Cesare GOLFARI. |
DC |
Membro
fino al 22 luglio 1989
|
DC |
Membro
dal 30 giugno 1988
al 27 settembre 1989
|
|
DC |
Membro
dal 22 luglio 1989
|
|
CHIAROMONTE Gerardo |
PCI |
Membro
fino al 30 novembre 1989
|
COLETTA Rocco |
Repubblicano |
Membro
fino al 15 maggio 1991
|
CUTRERA Achille |
PSI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
PSI |
Segretario
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
PSI |
Segretario
dal 27 settembre 1989
|
|
DEGAN Costante |
DC |
Membro
Deceduto il 1 luglio 1988 |
DONATO Angelo Sostituito da Anna Gabriella CECCATELLI dal 1 agosto 1987 al 30 giugno 1988. |
DC |
Membro
fino al 30 giugno 1988
|
FABRIS Pietro |
DC |
Membro
|
GIUSTINELLI Franco |
Com. - PDS |
Membro
dal 28 febbraio 1991
|
GOLFARI Cesare Sostituito da Anna Gabriella CECCATELLI dal 30 giugno 1988 al 22 luglio 1989. |
DC |
Membro
fino al 22 luglio 1989
|
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
|
|
INNAMORATO Antonio Mario Sostituito da Delio MEOLI dal 1 agosto 1987 all'11 marzo 1988. |
PSI |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
PSI |
Membro
dall'11 marzo 1988
|
|
JERVOLINO RUSSO Rosa In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Andrea ZANGARA. |
DC |
Membro
fino al 3 agosto 1989
|
LOMBARDI Domenico Raffaello Sostituito da Angelo PAVAN dal 9 maggio 1990 al 22 aprile 1992. |
DC |
Membro
dal 9 maggio 1990
|
MARINUCCI MARIANI Elena In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Luigi PIERRI. |
PSI |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
MEOLI Delio In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Antonio Mario INNAMORATO. |
PSI |
Membro
fino all'11 marzo 1988
|
MERAVIGLIA Roberto |
PSI |
Membro
|
MONTRESORI Pietro |
DC |
Membro
|
NEBBIA Giorgio |
Sin. Ind. |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
Sin. Ind. |
Segretario
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
NESPOLO Carla Federica |
PCI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
PCI |
Vicepresidente
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
PCI, poi Com. - PDS |
Vicepresidente
dal 27 settembre 1989
|
|
PAGANI Maurizio |
PSDI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
PSDI |
Presidente
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
PSDI |
Presidente
dal 27 settembre 1989
|
|
PAVAN Angelo In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Carmelo Francesco SALERNO. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Carmelo Francesco SALERNO. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Domenico Raffaello LOMBARDI. |
DC |
Membro
fino al 9 maggio 1990
|
DC |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
|
PETRARA Onofrio |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
PIERRI Luigi Sostituito da Elena MARINUCCI MARIANI dal 27 settembre 1989 al 22 aprile 1992. |
PSI |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
RUBNER Hans |
Misto |
Membro
|
RUFFINO Gian Carlo In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Andrea ZANGARA. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Andrea ZANGARA. |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
|
SALERNO Carmelo Francesco Sostituito da Angelo PAVAN dal 1 agosto 1987 al 27 settembre 1989. Sostituito da Angelo PAVAN dal 27 settembre 1989 al 9 maggio 1990. |
DC |
Membro
fino al 9 maggio 1990
|
SAPORITO Learco In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Cesare GOLFARI. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Cesare GOLFARI. |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
|
SCARDAONI Umberto |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
SPECCHIA Giuseppe |
MSI - DN |
Membro
|
STREHLER Giorgio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
TAVIANI Emilio Paolo |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
|
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
al 22 aprile 1992
|
|
TORNATI Giorgio |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
TRIPODI Girolamo |
Fino al 5 febbraio 1991 PCI Dal 6 febbraio 1991 Rif.Com. |
Segretario
dal 27 settembre 1989
|
VALIANI Leo |
Repubblicano |
Membro
dal 15 maggio 1991
|
ZANGARA Andrea Sostituito da Rosa JERVOLINO RUSSO dal 1 agosto 1987 al 3 agosto 1989. Sostituito da Gian Carlo RUFFINO dal 3 agosto 1989 al 27 settembre 1989. Sostituito da Gian Carlo RUFFINO dal 27 settembre 1989 al 22 aprile 1992. |
DC |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
|