Membri dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa
(Legge 23 luglio 1949, n. 433, art. 3)VIII Legislatura
(dal 20 giugno 1979 all'11 luglio 1983)
Presidente
eletto
Ufficio di Presidenza costituito il 29 gennaio 1980
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
DE POI Alfredo, Deputato |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
CALAMANDREI Franco, Senatore |
PCI |
Deceduto il 26 settembre 1982 |
LABRIOLA Silvano, Deputato |
PSI |
Fino al 16 giugno 1980
|
MONDINO Giorgio, Deputato |
PSI |
Dal 18 giugno 1980
|
VECCHIETTI Tullio, Senatore |
PCI |
Dal 9 dicembre 1982
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
AGRIMI Alessandro |
DC |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
CALAMANDREI Franco |
PCI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
al 28 gennaio 1980
|
PCI |
Vicepresidente
dal 29 gennaio 1980
Deceduto il 26 settembre 1982 |
|
DELLA BRIOTTA Libero |
PSI |
Membro
dal 20 gennaio 1983
|
FORMA Renzo |
DC |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
FOSSON Pietro |
Misto |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
GHERBEZ Gabriella |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1982
|
MARAVALLE Fabio |
PSI |
Membro
dal 7 agosto 1980
al 9 dicembre 1982
|
PECCHIOLI Ugo |
PCI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
PETRILLI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
TALAMONA Augusto |
PSI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
Deceduto il 6 luglio 1980 |
VALIANTE Mario |
DC |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
VECCHIETTI Tullio |
PCI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
all'8 dicembre 1982
|
PCI |
Vicepresidente
dal 9 dicembre 1982
|
|
Deputati | ||
ANTONI Varese |
PCI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
BEMPORAD Alberto |
PSDI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
al 19 marzo 1980
|
BERNINI Bruno |
PCI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
BONALUMI Gilberto |
DC |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
CAVALIERE Stefano |
DC |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
DE POI Alfredo |
DC |
Membro
dal 19 dicembre 1979
al 28 gennaio 1980
|
DC |
Presidente
dal 29 gennaio 1980
|
|
FOSCHI Franco |
DC |
Membro
dal 19 dicembre 1979
al 19 dicembre 1980
|
LABRIOLA Silvano |
PSI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
al 28 gennaio 1980
|
PSI |
Vicepresidente
dal 29 gennaio 1980
al 16 giugno 1980
|
|
MONDINO Giorgio |
PSI |
Vicepresidente
dal 18 giugno 1980
|
PUCCI Ernesto |
DC |
Membro
dal 19 dicembre 1980
|
RUBBI Antonio |
PCI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
TRIPODI Antonino |
MSI-DN |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BONIVER Margherita |
PSI |
Membro
dal 7 agosto 1980
al 16 dicembre 1981
|
CALICE Giovanni |
PCI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
CONTI PERSINI Gianfranco |
PSDI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
DELLA BRIOTTA Libero |
PSI |
Membro
dal 16 dicembre 1981
al 10 dicembre 1982
|
GIUST Bruno |
DC |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
MARAVALLE Fabio |
PSI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
al 31 luglio 1980
|
MARTINO Leopoldo Attilio |
PCI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
PATRIARCA Francesco |
DC |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
POZZO Cesare |
MSI - DN |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
ROMANO' Angelo |
Sin. Ind. |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
SPITELLA Giorgio |
DC |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
ZITO Sisinio |
PSI |
Membro
dal 20 gennaio 1983
|
Deputati | ||
AJELLO Aldo |
Fino al 13 gennaio 1983 PRad Dal 14 gennaio 1983 Misto |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
AMADEI Giuseppe |
PSDI |
Membro
dal 12 giugno 1980
|
BENEDIKTER Hans |
Misto |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
CAFIERO Luca |
PdUP |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
FIANDROTTI Filippo |
PSI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
GUNNELLA Aristide |
Repubblicano |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
ORIONE Franco Luigi |
DC |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
ROSOLEN Angela Maria |
PCI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
STERPA Egidio |
PLI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|