Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa
(Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 12; legge 10 maggio 1978, n. 170; Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, articoli da 2 a 9)VIII Legislatura
(dal 20 giugno 1979 all'11 luglio 1983)
Presidente
eletto
Ufficio di Presidenza costituito l'11 agosto 1979
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
REGGIANI Alessandro, Deputato |
PSDI |
|
Vicepresidenti | ||
LUGNANO Francesco, Senatore |
PCI |
|
LOMBARDI Domenico Raffaello, Senatore |
DC |
Fino al 4 aprile 1980
|
BUSSETI Attilio, Senatore |
DC |
Dal 5 aprile 1980
|
Segretari | ||
CASALINUOVO Mario, Deputato |
PSI |
Fino al 2 luglio 1981
|
MARTORELLI Francesco, Deputato |
PCI |
|
ANDO' Salvatore, Deputato |
PSI |
Dal 4 luglio 1981
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BUSSETI Attilio |
DC |
Membro
dal 9 agosto 1979
al 4 aprile 1980
|
DC |
Vicepresidente
dal 5 aprile 1980
|
|
CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria |
PCI |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
IANNELLI Francesco |
PSI |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
LAPENTA Nicola |
DC |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
LOMBARDI Domenico Raffaello |
DC |
Membro
dal 9 agosto 1979
al 10 agosto 1979
|
DC |
Vicepresidente
dall'11 agosto 1979
al 4 aprile 1980
|
|
LUGNANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 9 agosto 1979
al 10 agosto 1979
|
PCI |
Vicepresidente
dall'11 agosto 1979
|
|
RICCARDELLI Libero |
Sin. Ind. |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
STANZANI GHEDINI Sergio |
Misto |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
TROPEANO Luigi |
PCI |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
VITALONE Claudio |
DC |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
Deputati | ||
ANDO' Salvatore |
PSI |
Segretario
dal 4 luglio 1981
|
CASALINUOVO Mario |
PSI |
Membro
dal 9 agosto 1979
al 10 agosto 1979
|
PSI |
Segretario
dall'11 agosto 1979
al 2 luglio 1981
|
|
FERRARI Silvestro |
DC |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
FIORI Publio |
DC |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
FRANCHI Franco |
MSI-DN |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
MARTORELLI Francesco |
PCI |
Membro
dal 9 agosto 1979
al 10 agosto 1979
|
PCI |
Segretario
dall'11 agosto 1979
|
|
PENNACCHINI Erminio |
DC |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
QUIETI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 9 agosto 1979
al 10 marzo 1980
|
REGGIANI Alessandro |
PSDI |
Membro
dal 9 agosto 1979
al 10 agosto 1979
|
PSDI |
Presidente
dall'11 agosto 1979
|
|
SPAGNOLI Ugo |
PCI |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
VIOLANTE Luciano |
PCI |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BENASSI Ettore |
PCI |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
BEORCHIA Claudio |
DC |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
FERRARA Nicola |
DC |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
GOZZINI Mario |
Sin. Ind. |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
GRANZOTTO Giorgio |
PCI |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
JERVOLINO RUSSO Rosa |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1981
|
RECUPERO Francesco |
PSI |
Membro
dal 9 agosto 1979
all'11 luglio 1983
|
ROSI Giorgio |
DC |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
SESTITO Mario |
PCI |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
SICA Salvatore |
DC |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
Deputati | ||
ABETE Giancarlo |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1981
|
ANDO' Salvatore |
PSI |
Membro
dal 9 agosto 1979
al 3 luglio 1981
|
CARPINO Antonio |
PSI |
Membro
dal 30 luglio 1981
|
CARTA Gianuario |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1981
|
CONTU Felice |
DC |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
FRACCHIA Bruno |
PCI |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
GUARRA Antonio |
MSI-DN |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
LODA Francesco |
PCI |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
MANNUZZU Salvatore |
PCI |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
ORIONE Franco Luigi |
DC |
Membro
dal 9 agosto 1979
|
RUBINO Raffaello |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1981
|
SABBATINI Gianfranco |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1981
|
SULLO Fiorentino |
Fino al 7 gennaio 1982 PSDI Dall'8 gennaio 1982 al 27 agosto 1982 Misto Dal 28 agosto 1982 DC |
Membro
dal 9 agosto 1979
|