Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti
(Legge 29 aprile 1982, n. 196 e legge 20 novembre 1982, n. 885)VIII Legislatura
(dal 20 giugno 1979 all'11 luglio 1983)
Ufficio di Presidenza costituito il 10 giugno 1982
Scioglimento il 10 giugno 1983
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
ARIOSTO Egidio, Senatore |
PSDI |
Fino al 10 giugno 1983
|
Vicepresidenti | ||
PERRONE Antonino, Deputato |
DC |
Fino al 10 giugno 1983
|
CERQUETTI Enea, Deputato |
PCI |
Fino al 10 giugno 1983
|
Segretari | ||
FALLUCCHI Severino, Senatore |
DC |
Fino al 10 giugno 1983
|
PINNA Pietro, Senatore |
PCI |
Fino al 10 giugno 1983
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
AMADEO Aldo |
DC |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
ARIOSTO Egidio |
PSDI |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 9 giugno 1982
|
PSDI |
Presidente
dal 10 giugno 1982
al 10 giugno 1983
|
|
BOLDRINI Arrigo |
PCI |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
BOMBARDIERI Vincenzo |
DC |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
CENGARLE Onorio |
DC |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
FALLUCCHI Severino |
DC |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 9 giugno 1982
|
DC |
Segretario
dal 10 giugno 1982
al 10 giugno 1983
|
|
FINESTRA Aimone |
MSI - DN |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
FONTANARI Sergio |
Misto |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
GATTI Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
LAI Angelo |
DC |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
LA VALLE Raniero |
Sin. Ind. |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
MARAVALLE Fabio |
PSI |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 6 dicembre 1982
|
MARGOTTO Cesare |
PCI |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
MILANI Armelino |
PCI |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
ORIANA Giuseppe |
DC |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
PINNA Pietro |
PCI |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 9 giugno 1982
|
PCI |
Segretario
dal 10 giugno 1982
al 10 giugno 1983
|
|
SALERNO Carmelo Francesco |
DC |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
SIGNORI Silvano |
PSI |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
TOLOMELLI Araldo |
PCI |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
VENTURI Giovanni |
DC |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
ZITO Sisinio |
PSI |
Membro
dal 7 dicembre 1982
al 10 giugno 1983
|
Deputati | ||
ACCAME Falco |
PSI |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
ALBERINI Guido |
PSI |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
BANDIERA Pasquale |
Repubblicano |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
BARACETTI Arnaldo |
PCI |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
BASLINI Antonio |
PLI |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
CACCIA Paolo Pietro |
DC |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
CAIATI Italo Giulio |
DC |
Membro
dal 22 luglio 1982
al 10 giugno 1983
|
CARAVITA Giovanni |
DC |
Membro
dal 14 gennaio 1983
al 10 giugno 1983
|
CARUSO Antonio |
PCI |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
CATALANO Mario |
PdUP |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
CERIONI Gianni |
DC |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
CERQUETTI Enea |
PCI |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 9 giugno 1982
|
PCI |
Vicepresidente
dal 10 giugno 1982
al 10 giugno 1983
|
|
CICCIOMESSERE Roberto |
PRad |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
CRAVEDI Mario |
PCI |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
DAL CASTELLO Mario |
DC |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
MICELI Vito |
MSI-DN |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
PERRONE Antonino |
DC |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 9 giugno 1982
|
DC |
Vicepresidente
dal 10 giugno 1982
al 10 giugno 1983
|
|
ROSSI Alberto |
DC |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
STEGAGNINI Bruno |
DC |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|
TANTALO Michele |
DC |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 21 luglio 1982
|
TASSONE Mario |
DC |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 13 gennaio 1983
|
ZANINI Paolo |
PCI |
Membro
dal 19 maggio 1982
al 10 giugno 1983
|