Commissione parlamentare per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica
(Legge 18 dicembre 1973, n. 880, art. 2, e legge 2 agosto 1975, n. 393)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BERTONE Flavio Luigi |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
CROLLALANZA Araldo |
Fino al 31 gennaio 1977 MSI - DN Dal 1 febbraio 1977 Misto |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
NOE' Luigi |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
VERONESI Protogene |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
VITALE Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
Deputati | ||
ALIVERTI Gianfranco |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 15 marzo 1978
|
CITARISTI Severino |
DC |
Membro
dal 3 maggio 1978
|
CIUFFINI Fabio Maria |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
DI VAGNO Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
GRASSUCCI Lelio |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
TESINI Aristide |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|