Commissioni e Giunte
Commissione speciale per i problemi ecologici
(Mozione n. 1-00004, approvata il 27 ottobre 1976) (Art. 24 del Regolamento)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Ufficio di Presidenza costituito il 18 novembre 1976
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MINNOCCI Giacinto |
PSI |
|
Vicepresidenti | ||
FAEDO Alessandro Carlo |
DC |
|
VILLI Claudio |
PCI |
|
Segretari | ||
GIUDICE Giovanni |
Sin. Ind. |
|
TREU Renato |
DC |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AVELLONE Giuseppe |
DC |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
BENAGLIA Lucio |
DC |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
CIACCI Aurelio |
PCI |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
DEL NERO Alberto |
DC |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
FAEDO Alessandro Carlo |
DC |
Membro
dal 16 novembre 1976
al 17 novembre 1976
|
DC |
Vicepresidente
dal 18 novembre 1976
|
|
FERRALASCO Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
GENOVESE Luigi |
DC |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
GIUDICE Giovanni |
Sin. Ind. |
Membro
dal 16 novembre 1976
al 17 novembre 1976
|
Sin. Ind. |
Segretario
dal 18 novembre 1976
|
|
GUTTUSO Renato |
PCI |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
LUZZATO CARPI Bruno |
PSI |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
MANENTE COMUNALE Peppino |
DC |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
MERZARIO Modesto Gaetano |
PCI |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
MINGOZZI Enzo |
PCI |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
MINNOCCI Giacinto |
PSI |
Membro
dal 16 novembre 1976
al 17 novembre 1976
|
PSI |
Presidente
dal 18 novembre 1976
|
|
MIRAGLIA Michele |
PCI |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
MOLA Antonio |
PCI |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
NENCIONI Gastone |
Fino al 31 gennaio 1977 MSI - DN Dal 1 febbraio 1977 DN-CD |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
NOE' Luigi |
DC |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
PECORARO Antonio |
DC |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
ROCCAMONTE Giosi |
Fino al 31 gennaio 1977 PSDI - Lib. Dal 1 febbraio 1977 PSDI |
Membro
dal 16 novembre 1976
al 28 marzo 1979
|
SALVATERRA Tarcisio |
DC |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
SANTI Mario |
DC |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
SPADOLINI Giovanni |
Fino al 31 gennaio 1977 Misto Dal 1 febbraio 1977 Repubblicano |
Membro
dal 16 novembre 1976
al 20 marzo 1979
|
TREU Renato |
DC |
Membro
dal 16 novembre 1976
al 17 novembre 1976
|
DC |
Segretario
dal 18 novembre 1976
|
|
VANZAN Nereo |
PCI |
Membro
dal 16 novembre 1976
|
VILLI Claudio |
PCI |
Membro
dal 16 novembre 1976
al 17 novembre 1976
|
PCI |
Vicepresidente
dal 18 novembre 1976
|
|
VINAY Tullio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 16 novembre 1976
|