Commissioni e Giunte
8ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Ufficio di Presidenza costituito il 27 luglio 1976
Rinnovo biennale il 27 luglio 1978
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
TANGA Alfonso |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
OTTAVIANI Ezio |
PCI |
|
SEGRETO Domenico |
PSI |
|
Segretari | ||
AVELLONE Giuseppe |
DC |
|
MELIS Mario |
Sin. Ind. |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AVELLONE Giuseppe |
DC |
Segretario
dal 27 luglio 1976
|
BAUSI Luciano |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
CARRI Alessandro |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
CEBRELLI Renato |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
CROLLALANZA Araldo |
Fino al 31 gennaio 1977 MSI - DN Dal 1 febbraio 1977 Misto |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
DEGOLA Giorgio |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
FEDERICI Girolamo |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
FOSSA Francesco |
PSI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
GUSSO Giuliano |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
LIGIOS Stefano Giosue' |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 15 marzo 1978
|
MANNO Domenico |
DN-CD |
Membro
dal 15 febbraio 1977
|
MELIS Mario |
Sin. Ind. |
Segretario
dal 27 luglio 1976
|
MINGOZZI Enzo |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
MIROGLIO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
MOLA Antonio |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
OTTAVIANI Ezio |
PCI |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
|
PACINI Arturo |
DC |
Membro
dal 16 marzo 1978
|
PINTO Biagio |
Repubblicano |
Membro
dall'11 aprile 1978
|
PISCITELLO Antonino |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
Deceduto il 20 dicembre 1978 |
PITRONE Pietro |
Fino al 31 gennaio 1977 Misto Dal 1 febbraio 1977 Repubblicano |
Membro
dal 27 luglio 1976
Deceduto il 21 marzo 1978 |
RINDONE Salvatore |
PCI |
Membro
dal 17 gennaio 1979
|
RIVA Dino |
Fino al 31 gennaio 1977 PSDI - Lib. Dal 1 febbraio 1977 PSDI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
ROMEI Carlo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Carmelo SANTALCO. |
DC |
Membro
dal 6 agosto 1976
all'11 marzo 1978
|
RUFINO Luciano |
PSI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SALERNO Carmelo Francesco |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SANTALCO Carmelo Sostituito da Carlo ROMEI dal 6 agosto 1976 all'11 marzo 1978. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SANTONASTASO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SEGRETO Domenico |
PSI |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
|
SGHERRI Evaristo |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SQUARCIALUPI Vera Liliana |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1978
al 24 aprile 1979
|
TANGA Alfonso |
DC |
Presidente
dal 27 luglio 1976
|
TONUTTI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|