Commissione parlamentare per il parere al governo sui decreti delegati concernenti norme a favore dei dipendenti dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati
Decreto-legge 8 luglio 1974 n. 261 convertito in legge 14 agosto 1974 n. 355 art. 2VI Legislatura
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BACCHI Giorgio |
MSI - DN |
Membro
dal 7 novembre 1974
Deceduto il 24 novembre 1974 |
DEL NERO Alberto |
DC |
Membro
dal 7 novembre 1974
al 28 novembre 1974
|
DE MATTEIS Salvatore |
PSI |
Membro
dal 7 novembre 1974
all'11 marzo 1975
|
DINARO Carmelo |
MSI - DN |
Membro
dal 12 dicembre 1974
|
FORMA Renzo |
DC |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
GERMANO Pietro |
PCI |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
LEPRE Bruno |
PSI |
Membro
dall'11 marzo 1975
|
MAFFIOLETTI Roberto |
PCI |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
MARSELLI Carlo |
PCI |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
MAZZEI Luigi |
Misto |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
MURMURA Antonino |
DC |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
TEDESCHI Franco |
PSDI |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
TREU Renato |
DC |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
Deputati | ||
BOZZI Aldo |
PLI |
Membro
dal 19 novembre 1974
|
BRESSANI Pier Giorgio |
DC |
Membro
dal 19 novembre 1974
|
CARUSO Antonio |
PCI |
Membro
dal 19 novembre 1974
|
CONCAS Franco |
PSI |
Membro
dal 19 novembre 1974
|
FRACCHIA Bruno |
PCI |
Membro
dal 19 novembre 1974
|
GALLONI Giovanni |
DC |
Membro
dal 19 novembre 1974
|
OLIVI Marcello |
DC |
Membro
dal 19 novembre 1974
|
PAZZAGLIA Alfredo |
MSI-DN |
Membro
dal 19 novembre 1974
|
VECCHIARELLI Bruno |
DC |
Membro
dal 19 novembre 1974
|
VETERE Ugo |
PCI |
Membro
dal 19 novembre 1974
|
VILLA Ruggero |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1975
|
ZAMBERLETTI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 19 novembre 1974
al 28 novembre 1974
|