Commissione parlamentare per il parere al governo sui decreti delegati concerneneti il regime fiscale dei prodotti petroliferi e l'imposizione di prelievo tributario una tantum sui veicoli a motore
Decreto- legge 6 luglio 1974 n. 251 convertito in legge 14 agosto 1974 n. 346 art. 2VI Legislatura
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ALESSANDRINI Pio |
DC |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
BERLANDA Paolo |
DC |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
BRANCA Giuseppe |
Sin. Ind. |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
CIPELLINI Alberto |
PSI |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
DAL FALCO Luciano |
DC |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
DE FALCO Nicola |
PCI |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
DE PONTI Ubaldo |
DC |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
FOSSA Francesco |
PSI |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
MANCINI Olivio |
PCI |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
NENCIONI Gastone |
MSI - DN |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
NOE' Luigi |
DC |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
PINNA Pietro |
PCI |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
PIVA Ismer |
PCI |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
SEGNANA Remo |
DC |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
VENANZETTI Claudio |
Misto |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
Deputati | ||
ALIVERTI Gianfranco |
DC |
Membro
dal 19 novembre 1974
|
CIRILLO Mario |
PCI |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
ERMINERO Enzo |
DC |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
FERRARI-AGGRADI Mario |
DC |
Membro
dal 7 novembre 1974
Dimissioni accettate il 2 marzo 1976 |
FRAU Aventino |
DC |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
GAMBOLATO Pietro |
PCI |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
LA LOGGIA Giuseppe |
DC |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
MAGLIANO Terenzio |
PSDI |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
MAZZOTTA Roberto |
DC |
Membro
dal 7 novembre 1974
|
PADULA Pietro |
DC |
Membro
dall'11 marzo 1975
|
PANDOLFI Filippo Maria |
DC |
Membro
dal 7 novembre 1974
al 28 novembre 1974
|
RAUCCI Vincenzo |
PCI |
Membro
dal 19 novembre 1974
|
SANTAGATI Orazio |
MSI-DN |
Membro
dal 19 novembre 1974
|
SERRENTINO Pietro |
PLI |
Membro
dal 19 novembre 1974
|
SPINELLI Aldo |
PSI |
Membro
dal 19 novembre 1974
|
VESPIGNANI Veraldo |
PCI |
Membro
dal 19 novembre 1974
|