Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della "mafia"
legge 20 dicembre 1962, n. 1720VI Legislatura
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
Presidente
nominato il 28 luglio 1972
Ufficio di Presidenza costituito il 5 ottobre 1972
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
CARRARO Luigi, Senatore |
DC |
Fino al 23 gennaio 1973
|
BERTINELLI Virginio, Senatore |
PSDI |
Dal 5 ottobre 1972
al 23 gennaio 1973
Deceduto il 13 giugno 1973 |
Vicepresidenti | ||
CHIAROMONTE Gerardo, Senatore |
PCI |
Dal 5 ottobre 1972
al 23 gennaio 1973
|
PCI |
Dal 28 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
GARAVELLI Walter, Senatore |
PSDI |
Dal 28 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
Segretari | ||
GATTO Vincenzo, Senatore |
PSI |
Dal 5 ottobre 1972
al 23 gennaio 1973
|
SGARLATA Marcello, Deputato |
DC |
Dal 5 ottobre 1972
al 23 gennaio 1973
|
DC |
Dal 28 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
TERRANOVA Cesare, Deputato |
Misto |
Dal 28 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ADAMOLI Gelasio |
PCI |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
PCI |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
AGRIMI Alessandro |
DC |
Membro
dal 15 novembre 1972
al 23 gennaio 1973
|
DC |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
BERTINELLI Virginio |
PSDI |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 4 ottobre 1972
|
PSDI |
Presidente
dal 5 ottobre 1972
al 23 gennaio 1973
|
|
BERTOLA Ermenegildo |
DC |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
DC |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
CARRARO Luigi |
DC |
Presidente
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
DC |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
CHIAROMONTE Gerardo |
PCI |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 4 ottobre 1972
|
PCI |
Vicepresidente
dal 5 ottobre 1972
al 23 gennaio 1973
|
|
PCI |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 27 febbraio 1973
|
|
PCI |
Vicepresidente
dal 28 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
CIFARELLI Michele |
Misto |
Membro
dall'11 dicembre 1974
al 4 febbraio 1976
|
DE CAROLIS Giancarlo |
DC |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
DELLA PORTA Onio |
DC |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
FOLLIERI Mario |
DC |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
DC |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
GARAVELLI Walter |
PSDI |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 27 febbraio 1973
|
PSDI |
Vicepresidente
dal 28 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
GATTO Eugenio |
DC |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
GATTO Vincenzo |
Fino al 1 agosto 1972 PSIUP Dal 2 agosto 1972 PSI |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 4 ottobre 1972
|
PSI |
Segretario
dal 5 ottobre 1972
al 23 gennaio 1973
|
|
PSI |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 ottobre 1973
|
|
LUGNANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
PCI |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
MAFFIOLETTI Roberto |
PCI |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
PINTO Biagio |
Misto |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
Misto |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 28 novembre 1974
|
|
PIRASTU Ignazio |
PCI |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
PISANO' Giorgio |
MSI - DN |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 4 febbraio 1976
|
ROSA Vito |
DC |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
DC |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
SIGNORI Silvano |
PSI |
Membro
dal 4 ottobre 1973
al 4 febbraio 1976
|
TORELLI Carlo |
DC |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 15 novembre 1972
|
VARALDO Franco |
DC |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
ZUCCALA' Michele |
PSI |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
PSI |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
Deputati | ||
AZZARO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
DC |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 12 luglio 1973
|
|
BENEDETTI Gianfilippo |
PCI |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
DELLA BRIOTTA Libero |
PSI |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
FELICI Carlo |
DC |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
DC |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 28 novembre 1974
|
|
FLAMIGNI Sergio |
PCI |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
GARGANI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 4 ottobre 1972
|
GEROLIMETTO Mario Domenico |
PLI |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
PLI |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
GRASSI BERTAZZI Niccolo' |
DC |
Membro
dal 6 dicembre 1974
al 4 febbraio 1976
|
LA TORRE Pio |
PCI |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
PCI |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
MALAGUGINI Alberto |
PCI |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
PCI |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
MATTA Giovanni |
DC |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
MAZZOLA Francesco |
DC |
Membro
dal 25 settembre 1973
al 4 febbraio 1976
|
MEUCCI Enzo |
DC |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
DC |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
NICCOLAI Giuseppe |
MSI-DN |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 4 febbraio 1976
|
NICOSIA Angelo |
MSI-DN |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 4 febbraio 1976
|
PATRIARCA Francesco |
DC |
Membro
dal 4 ottobre 1972
al 23 gennaio 1973
|
DC |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
PICCINELLI Enea |
DC |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 23 marzo 1974
|
REVELLI Emidio |
DC |
Membro
dal 23 marzo 1974
al 4 febbraio 1976
|
RICCIO Pietro |
Fino al 14 novembre 1975 DC |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
SANGALLI Carlo |
DC |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
SGARLATA Marcello |
DC |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 4 ottobre 1972
|
DC |
Segretario
dal 5 ottobre 1972
al 23 gennaio 1973
|
|
DC |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 27 febbraio 1973
|
|
DC |
Segretario
dal 28 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
TERRANOVA Cesare |
Misto |
Membro
dal 28 luglio 1972
al 23 gennaio 1973
|
Misto |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 27 febbraio 1973
|
|
Misto |
Segretario
dal 28 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|
|
VINEIS Manlio |
PSI |
Membro
dal 22 febbraio 1973
al 4 febbraio 1976
|