Commissioni e Giunte
12ª Commissione permanente
(Igiene e sanita')VI Legislatura
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
Ufficio di Presidenza costituito l'11 luglio 1972
Rinnovo biennale l'11 luglio 1974
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
PREMOLI Augusto |
PLI |
Fino al 10 luglio 1974
|
MINNOCCI Giacinto |
PSI |
Dall'11 luglio 1974
|
Vicepresidenti | ||
ARCUDI Domenico |
DC |
|
ZANTI TONDI Carmen Paola |
PCI |
Fino al 3 luglio 1975
|
OSSICINI Adriano |
Sin. Ind. |
Dal 10 luglio 1975
|
Segretari | ||
BARBERA Giuseppe |
PSDI |
|
OSSICINI Adriano |
Sin. Ind. |
Fino al 9 luglio 1975
|
MERZARIO Modesto Gaetano |
PCI |
Dal 24 luglio 1975
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ARCUDI Domenico |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
DC |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1972
|
|
ARGIROFFI Emilio Maria Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
BALBO Giuseppe |
PLI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
BARBARO Luigi |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
BARBERA Giuseppe |
PSDI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
PSDI |
Segretario
dall'11 luglio 1972
|
|
BARRA Vincenzo |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
BENEDETTI Tullio |
PCI |
Membro
dal 9 gennaio 1975
al 4 luglio 1976
|
PCI |
Membro
dal 9 gennaio 1975
|
|
BERMANI Alessandro |
PSI |
Membro
dal 25 luglio 1973
al 10 luglio 1974
|
CALIA Michele |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
CANETTI Nedo |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
CAPUA Antonio |
MSI - DN |
Membro
dall'11 dicembre 1974
|
CAVEZZALI Paolo Sostituito da Giuseppe FERRALASCO dal 25 luglio 1973 al 14 marzo 1974. |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
COLELLA Pietro In sostituzione del Sottosegretario di Stato Alberto DEL NERO. |
DC |
Membro
dal 5 febbraio 1975
al 9 ottobre 1975
|
COPPO Dionigi |
DC |
Membro
dal 13 dicembre 1974
|
CORRETTO Nicola |
PSI |
Membro
dal 10 agosto 1972
al 24 luglio 1973
|
COSTA Mario |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
DAL CANTON Maria Pia |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 1 maggio 1976
|
DE GIUSEPPE Giorgio |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
DEL NERO Alberto Sostituito da Vincenzo VERNASCHI dal 4 luglio 1972 al 14 marzo 1974. Sostituito da Pietro COLELLA dal 5 febbraio 1975 al 9 ottobre 1975. Sostituito da Vitantonio PERRINO dal 10 ottobre 1975 al 4 luglio 1976. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
FERRALASCO Giuseppe In sostituzione del Sottosegretario di Stato Paolo CAVEZZALI. |
PSI |
Membro
dal 25 luglio 1973
al 14 marzo 1974
|
FIORENTINO Gaetano |
MSI - DN |
Membro
dal 4 luglio 1972
Deceduto il 17 febbraio 1973 |
FRANCO Francesco |
MSI - DN |
Membro
dall'11 luglio 1974
all'11 dicembre 1974
|
GATTONI Alberto |
MSI - DN |
Membro
dal 1 marzo 1973
al 10 luglio 1974
|
LA PENNA Girolamo Sostituito da Vincenzo LEGGIERI dal 4 luglio 1972 al 7 luglio 1973. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 31 luglio 1973
|
LEGGIERI Vincenzo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Girolamo LA PENNA. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 7 luglio 1973
|
DC |
Membro
dal 1 agosto 1973
|
|
MERZARIO Modesto Gaetano |
Fino al 1 agosto 1972 PSIUP Dal 2 agosto 1972 PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 23 luglio 1975
|
PCI |
Segretario
dal 24 luglio 1975
|
|
MINNOCCI Giacinto |
PSI |
Presidente
dall'11 luglio 1974
|
OSSICINI Adriano |
Sin. Ind. |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
Sin. Ind. |
Segretario
dall'11 luglio 1972
al 9 luglio 1975
|
|
Sin. Ind. |
Vicepresidente
dal 10 luglio 1975
|
|
PECORINO Biagio |
MSI - DN |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
PELLEGRINO Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
PERRINO Vitantonio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Alberto DEL NERO. |
DC |
Membro
dal 10 ottobre 1975
|
PINTO Biagio Sostituito da Karl ZANON dal 19 dicembre 1974 al 12 febbraio 1976. |
Misto |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
PITTELLA Domenico |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
PREMOLI Augusto |
PLI |
Presidente
dall'11 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
PLI |
Membro
dall'11 luglio 1974
|
|
SCARPINO Armando |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 23 ottobre 1972
|
SENESE Ignazio Vincenzo |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 12 dicembre 1974
|
TIRIOLO Elio |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
TORELLI Carlo |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
VERNASCHI Vincenzo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Alberto DEL NERO. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 14 marzo 1974
|
ZANON Karl In sostituzione del Sottosegretario di Stato Biagio PINTO. |
Misto |
Membro
dal 19 dicembre 1974
al 12 febbraio 1976
|
ZANTI TONDI Carmen Paola |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
PCI |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1972
al 3 luglio 1975
|
|
Fino al 3 luglio 1976 PCI |
Membro
dal 4 luglio 1975
|