Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al riordinamento del ministero della difesa e degli stati maggiori, nonché per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile
Legge 12 dicembre 1962, n. 1862, art. 6, e legge 9 ottobre 1964, n. 1058; cfr. dPR 18 novembre 1965, n. 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485 (GU 11/66 s.o.)IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Scioglimento il 18 novembre 1965
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
AJROLDI Tommaso |
DC |
Membro
dal 18 luglio 1963
al 13 febbraio 1964
|
ALBARELLO Adelio |
PSIUP |
Membro
dall'8 luglio 1965
al 18 novembre 1965
|
ANGELILLI Ugo |
DC |
Membro
dal 18 luglio 1963
al 18 novembre 1965
|
GRANZOTTO BASSO Luciano |
PSDI |
Membro
dal 18 luglio 1963
al 18 novembre 1965
|
PALERMO Mario |
PCI |
Membro
dal 18 luglio 1963
al 18 novembre 1965
|
PIASENTI Paride |
DC |
Membro
dal 18 luglio 1963
al 18 novembre 1965
|
TRAINA Filippo |
PCI |
Membro
dal 18 luglio 1963
all'8 luglio 1965
|
VALLAURI Ettore |
DC |
Membro
dal 13 febbraio 1964
al 18 novembre 1965
|
Deputati | ||
CAIATI Italo Giulio |
DC |
Membro
dal 24 luglio 1963
al 18 novembre 1965
|
CORONA Giacomo |
DC |
Membro
dal 24 luglio 1963
al 18 novembre 1965
|
D'ALESSIO Aldo |
PCI |
Membro
dal 18 luglio 1963
al 18 novembre 1965
|
GUADALUPI Mario Marino |
PSI |
Membro
dal 18 luglio 1963
all'8 dicembre 1963
|
GUERRIERI Filippo |
DC |
Membro
dal 18 luglio 1963
al 24 luglio 1963
|
LENOCI Stefano |
PSI |
Membro
dal 20 gennaio 1964
al 18 novembre 1965
|
MARCHIANI Giordano |
DC |
Membro
dal 18 luglio 1963
al 24 luglio 1963
|
MESSE Giovanni |
PLI |
Membro
dal 18 luglio 1963
al 18 novembre 1965
|
TURCHI Luigi |
MSI |
Membro
dal 18 luglio 1963
al 18 novembre 1965
|