Commissione parlamentare per il parere sulle norme delegate in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste
Legge 6 febbraio 1963, n. 404, art. 3. Cfr. dPR 6 ottobre 1963, n. 2043, in GU 16 del 1964IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Scioglimento il 6 ottobre 1963
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ANGELILLI Ugo |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1963
al 6 ottobre 1963
|
BANFI Arialdo |
PSI |
Membro
dal 15 luglio 1963
al 6 ottobre 1963
|
MARIS Gianfranco |
PCI |
Membro
dal 15 luglio 1963
al 6 ottobre 1963
|
PIASENTI Paride |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1963
al 6 ottobre 1963
|
VIDALI Vittorio |
PCI |
Membro
dal 15 luglio 1963
al 6 ottobre 1963
|
Deputati | ||
ALBERTINI Francesco |
PSI |
Membro
dal 17 luglio 1963
al 6 ottobre 1963
|
BARDINI Vittorio |
PCI |
Membro
dall'8 luglio 1963
al 6 ottobre 1963
|
GALLI Luigi Michele |
DC |
Membro
dall'8 luglio 1963
al 17 luglio 1963
|
VALITUTTI Salvatore |
PLI |
Membro
dall'8 luglio 1963
al 6 ottobre 1963
|
VEDOVATO Giuseppe |
DC |
Membro
dall'8 luglio 1963
al 6 ottobre 1963
|