Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma e al miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale
Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 39, prorogata con legge 18 marzo 1968, n. 238, art. 1IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BERMANI Alessandro |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
CAPONI Alfio |
PCI |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
DI PRISCO Giuseppe |
PSIUP |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
FIORE Umberto |
PCI |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
MILITERNI Giuseppe Mario |
DC |
Membro
dal 29 settembre 1965
Deceduto il 26 marzo 1967 |
PECORARO Antonio |
DC |
Membro
dal 14 aprile 1967
|
SALARI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
TEDESCHI Franco |
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 14 ottobre 1965
|
VALSECCHI Pasquale |
DC |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
VARALDO Franco |
DC |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
VIGLIANESI Italo |
PSDI |
Membro
dal 29 settembre 1965
al 14 ottobre 1965
|
Deputati | ||
ABENANTE Angelo |
PCI |
Membro
dal 28 settembre 1965
|
BIANCHI Fortunato |
DC |
Membro
dal 28 settembre 1965
|
DE MARZI Fernando |
DC |
Membro
dal 28 settembre 1965
|
DI MAURO Luigi |
PCI |
Membro
dal 28 settembre 1965
|
FERIOLI Alberto |
PLI |
Membro
dal 28 settembre 1965
|
GUERRINI Giorgio |
PSI, poi PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 28 settembre 1965
|
MAZZONI Guido |
PCI |
Membro
dal 28 settembre 1965
|
ROBERTI Giovanni |
MSI |
Membro
dal 28 settembre 1965
|
SCALIA Vito |
DC |
Membro
dal 28 settembre 1965
|